HENRY WALLACE
Informe ejecutivo de HENRY WALLACE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HENRY WALLACE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERAL ELECTRIC MONEY FINANCIAL SERVICES SL | Administrador Unico | 17/04/2018 | 25/04/2019 |
GENERAL ELECTRIC MONEY FINANCIAL SERVICES SL | Administrador Solidario | 14/06/2017 | 17/04/2018 |
GENERAL ELECTRIC MONEY FINANCIAL SERVICES SL | Consejero | 16/05/2014 | 14/06/2017 |
GENERAL ELECTRIC MONEY FINANCIAL SERVICES SL | Consejero | 02/03/2016 | 14/06/2017 |
VINCULACIONES DE HENRY WALLACE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HENRY WALLACE
Administrador Unico
- Henry Wallace
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45199 , F 151, S 8, H B 85779, I/A 484 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-08
Administrador Solidario
- Henry Wallace
- Peter Christoph Salzer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45199 , F 151, S 8, H B 85779, I/A 484 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-08
Administrador Solidario
- Henry Wallace
- Peter Christoph Salzer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45199 , F 149, S 8, H B 85779, I/A 481 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-117-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45199 , F 149, S 8, H B 85779, I/A 481 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-117-08
Consejero
- Clodagh Brigid Minall
- Henry Wallace
- Peter Christoph Salzer
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44707 , F 156, S 8, H B 85779, I/A 473 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-08
Empresa: GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK SA
Consejero
- Barry O'byrne
- Clodagh Brigid Minall
- Henry Wallace
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42729 , F 28, S 8, H B 85779, I/A 446 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-08
Información de HENRY WALLACE
Mostramos los datos de HENRY WALLACE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HENRY WALLACE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos