PESTANO GABINO PABLO
Informe ejecutivo de PESTANO GABINO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE PESTANO GABINO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NIVARIA ISLA HOLDING SL | Socio Unico | 07/05/2024 | |
NIVARIA ISLA HOLDING SL | Administrador Unico | 07/05/2024 | |
TOKEN REAL ESTATE INVESTMENT SL | Consejero | 05/09/2023 | |
TOKEN REAL ESTATE INVESTMENT SL | Secretario | 05/09/2023 | |
TOKEN REAL ESTATE INVESTMENT SL | Consejero Delegado Mancomunado | 05/09/2023 | |
NICOMEDES TIENDAS ESPECIALIZADAS SL | Socio Unico | 09/05/2019 | |
NICOMEDES TIENDAS ESPECIALIZADAS SL | Administrador Unico | 09/05/2019 |
VINCULACIONES DE PESTANO GABINO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PESTANO GABINO PABLO
Empresa: NIVARIA ISLA HOLDING SL
Administrador Unico
- Pestano Gabino Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 164, S 8, H TF 72264, I/A 1 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-38
Empresa: NIVARIA ISLA HOLDING SL
Socio Único
- Pestano Gabino Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 164, S 8, H TF 72264, I/A 1 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-38
Empresa: TOKEN REAL ESTATE INVESTMENT SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Estrada Velo Emilio
- Garcia Cebrian Carlos
- Hernando Aboin Andres
- Pestano Gabino Pablo
Consejero
- Estrada Velo Emilio
- Garcia Cebrian Carlos
- Hernando Aboin Andres
- Pestano Gabino Pablo
Presidente
Secretario
- Pestano Gabino Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45680 , F 60, S 8, H M 803149, I/A 1 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-28
Empresa: NICOMEDES TIENDAS ESPECIALIZADAS SL
Administrador Unico
- Pestano Gabino Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3622 , F 12, S 8, H TF 62642, I/A 1 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-38
Empresa: NICOMEDES TIENDAS ESPECIALIZADAS SL
Socio Único
- Pestano Gabino Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3622 , F 12, S 8, H TF 62642, I/A 1 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-38
Empresa: MAXIMO PESTANO AGRICULTURA SL
Liquidador
- Pestano Gabino Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 123, S 8, H TF 47009, I/A 2 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-38
Empresa: MAXIMO PESTANO AGRICULTURA SL
Administrador Unico
Liquidador
- Pestano Gabino Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 123, S 8, H TF 47009, I/A 2 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-38
Empresa: CAPITAL ENERGY INTERNACIONAL SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23822 , F 213, S 8, H M 427553, I/A 8 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-28
Empresa: CEINCO ENERGY SL
Apoderado Solidario
- Garcia Granda Alejandro
- Pestano Gabino Pablo
- Sanz Hernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 86, S 8, H VA 20532, I/A 6 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-47
Apoderado
- Pestano Gabino Pablo
- Sanz Lopez Joaquin
- Stellario Formica Marcello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23999 , F 120, S 8, H M 431000, I/A 5 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-166-28
VER MAS ACTOS
Información de PESTANO GABINO PABLO
Mostramos los datos de PESTANO GABINO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PESTANO GABINO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos