CEINCO ENERGY SL - EXTINGUIDA
Municipio Boecillo
Provincia Valladolid
Razón Social CEINCO ENERGY SL
CIF B47615224
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 08/10/2007
VINCULACIONES DE CEINCO ENERGY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CEINCO ENERGY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPITAL ENERGY CENTRO NORTE SL | Liquidador | 02/04/2019 | 02/04/2019 |
CAPITAL ENERGY SA | Administrador Unico | 02/04/2019 | |
Garcia-valenzuela Guimon Rafael | Apoderado Solidario | 16/07/2009 | 02/04/2019 |
Espinosa Herrero Jose Ricardo | Apoderado Solidario | 16/07/2009 | 28/10/2011 |
Martin Buezas Jesus | Apoderado Solidario | 28/10/2011 | |
Martinez Fernandez Paula | Apoderado Solidario | 28/10/2011 | |
Martinez Fernandez Paula | Apoderado Solidario | 16/07/2009 | 28/10/2011 |
Rodriguez Arias Velasco Jaime | Apoderado Solidario | 28/10/2011 | |
Rodriguez Arias Velasco Jaime | Apoderado Solidario | 16/07/2009 | 28/10/2011 |
Rovira Garcia Ines | Apoderado Solidario | 16/07/2009 | 28/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CEINCO ENERGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 87, S 8, H VA 20532, I/A 11 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 87, S 8, H VA 20532, I/A 11 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 87, S 8, H VA 20532, I/A 11 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 87, S 8, H VA 20532, I/A 11 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-47
- Sustitución de la persona física representante del consejero "Capital Energy, S.A.", que pasa a ser Don Francisco Sánchez Hernández
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 87, S 8, H VA 20532, I/A 10 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-7-47
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 86, S 8, H VA 20532, I/A 9 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-47
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-52-47
- Sustitución de la persona física representante del consejero "Capital Energy, S.A.", que pasa a ser Don Rafael García-Valenzuela Guimón
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 86, S 8, H VA 20532, I/A 8 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-47
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 86, S 8, H VA 20532, I/A 7 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-47