PESO LABRAT MANUELA
Informe ejecutivo de PESO LABRAT MANUELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE PESO LABRAT MANUELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PESO LABRAT MANUELA
Empresa: HERMANOS PESO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Peso Labrat Antonio
- Peso Labrat Manuela
- Peso Labrat Purificacion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4171 , F 166, S 8, H M 69446, I/A 23 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Empresa: HERMANOS PESO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Peso Labrat Antonio
- Peso Labrat Manuela
- Peso Labrat Purificacion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4171 , F 166, S 8, H M 69446, I/A 22 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Empresa: HERMANOS PESO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Peso Labrat Antonio
- Peso Labrat Manuela
- Peso Labrat Purificacion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4171 , F 165, S 8, H M 69446, I/A 20 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28
Información de PESO LABRAT MANUELA
Mostramos los datos de PESO LABRAT MANUELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PESO LABRAT MANUELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos