PESO LABRAT ANTONIO
Informe ejecutivo de PESO LABRAT ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PESO LABRAT ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS PESO SA | Consejero | 25/11/2013 | |
HERMANOS PESO SA | Presidente | 25/11/2013 | |
HERMANOS PESO SA | Consejero Delegado | 25/11/2013 |
VINCULACIONES DE PESO LABRAT ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PESO LABRAT ANTONIO
Empresa: HERMANOS PESO SA
Consejero Delegado
- Peso Labrat Antonio
Consejero
- Peso Labrat Antonio
- Peso Labrat Manuela
- Peso Labrat Purificacion
Presidente
- Peso Labrat Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4171 , F 166, S 8, H M 69446, I/A 23 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Empresa: HERMANOS PESO SA
Consejero Delegado
- Peso Labrat Antonio
Consejero
- Peso Labrat Antonio
- Peso Labrat Manuela
- Peso Labrat Purificacion
Presidente
- Peso Labrat Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4171 , F 166, S 8, H M 69446, I/A 22 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Empresa: HERMANOS PESO SA
Consejero Delegado
- Peso Labrat Antonio
Consejero
- Peso Labrat Antonio
- Peso Labrat Manuela
- Peso Labrat Purificacion
Presidente
- Peso Labrat Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4171 , F 165, S 8, H M 69446, I/A 20 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28
Empresa: HERMANOS PESO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Peso Labrat Antonio
- Peso Labrat Purificacion
- Peso Molina Manuel
Presidente
Secretario
- Peso Labrat Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4171 , F 165, S 8, H M 69446, I/A 20 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28
Información de PESO LABRAT ANTONIO
Mostramos los datos de PESO LABRAT ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PESO LABRAT ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos