PERTIÑEZ GOMEZ MANUEL
Informe ejecutivo de PERTIÑEZ GOMEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PERTIÑEZ GOMEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAS SISTEMAS DE INGENIERIA SL | Administrador Unico | 30/03/2023 | |
P & R GRAFIS SA | Administrador Unico | 06/05/2019 |
VINCULACIONES DE PERTIÑEZ GOMEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERTIÑEZ GOMEZ MANUEL
Empresa: NAS SISTEMAS DE INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Pertiñez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6158, L 5065, F 179, S 8, H MA166727, I/A 2 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-29
Empresa: NAS SISTEMAS DE INGENIERIA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Alcala Alfredo
- Pertiñez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6158, L 5065, F 179, S 8, H MA166727, I/A 2 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-29
Empresa: NAS SISTEMAS DE INGENIERIA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Alcala Alfredo
- Pertiñez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6158, L 5065, F 178, S 8, H MA166727, I/A 1 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-29
Empresa: P & R GRAFIS SA
Administrador Unico
- Pertiñez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280, L 193, F 131, S 8, H MA 8119, I/A 9 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-29
Empresa: P & R GRAFIS SA
Administrador Mancomunado
- Castro Lopez Angel
- Pertiñez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280, L 193, F 131, S 8, H MA 8119, I/A 9 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-29
Empresa: P & R GRAFIS SA
Administrador Mancomunado
- Castro Lopez Angel
- Pertiñez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280, L 193, F 131, S 8, H MA 8119, I/A 8 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-7-29
Empresa: P & R GRAFIS SA
Administrador Mancomunado
- Castro Lopez Angel
- Pertiñez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280, L 193, F 131, S 8, H MA 8119, I/A 8 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-7-29
Empresa: P & R GRAFIS SA
Administrador Mancomunado
- Castro Lopez Angel
- Pertiñez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280, L 193, F 130, S 8, H MA 8119, I/A 7 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-29
Empresa: P & R GRAFIS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Camacho Hidalgo Manuel
- Castro Lopez Angel
- Pertiñez Gomez Manuel
Consejero
- Camacho Hidalgo Manuel
- Castro Lopez Angel
- Pertiñez Gomez Manuel
Presidente
Secretario
- Pertiñez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280, L 193, F 130, S 8, H MA 8119, I/A 7 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-29
Información de PERTIÑEZ GOMEZ MANUEL
Mostramos los datos de PERTIÑEZ GOMEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERTIÑEZ GOMEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos