CASTRO LOPEZ ANGEL
Informe ejecutivo de CASTRO LOPEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTRO LOPEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
P & R GRAFIS SA | Administrador Mancomunado | 28/12/2017 | 06/05/2019 |
P & R GRAFIS SA | Administrador Mancomunado | 15/02/2011 | 28/12/2017 |
P & R GRAFIS SA | Presidente | 15/02/2011 | |
P & R GRAFIS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 15/02/2011 | |
P & R GRAFIS SA | Consejero | 15/02/2011 |
VINCULACIONES DE CASTRO LOPEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO LOPEZ ANGEL
Empresa: P & R GRAFIS SA
Administrador Mancomunado
- Castro Lopez Angel
- Pertiñez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280, L 193, F 131, S 8, H MA 8119, I/A 9 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-29
Empresa: P & R GRAFIS SA
Administrador Mancomunado
- Castro Lopez Angel
- Pertiñez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280, L 193, F 131, S 8, H MA 8119, I/A 8 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-7-29
Empresa: P & R GRAFIS SA
Administrador Mancomunado
- Castro Lopez Angel
- Pertiñez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280, L 193, F 131, S 8, H MA 8119, I/A 8 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-7-29
Empresa: P & R GRAFIS SA
Administrador Mancomunado
- Castro Lopez Angel
- Pertiñez Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280, L 193, F 130, S 8, H MA 8119, I/A 7 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-29
Empresa: P & R GRAFIS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Camacho Hidalgo Manuel
- Castro Lopez Angel
- Pertiñez Gomez Manuel
Consejero
- Camacho Hidalgo Manuel
- Castro Lopez Angel
- Pertiñez Gomez Manuel
Presidente
- Castro Lopez Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280, L 193, F 130, S 8, H MA 8119, I/A 7 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-29
Información de CASTRO LOPEZ ANGEL
Mostramos los datos de CASTRO LOPEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO LOPEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos