PERRAMON FERRAN MANUEL
Informe ejecutivo de PERRAMON FERRAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PERRAMON FERRAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUSA CENTER SL | Apoderado Solidario | 28/10/2020 | |
IMPROBAGES SA | Apoderado Solidario | 28/10/2020 | |
AUSACORP SL | Apoderado Solidario | 28/10/2020 | |
IMPROBAGES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/11/2019 | |
AUSACORP SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/11/2019 | |
AUSA CENTER SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/08/2016 | |
AUSA CENTER SL | REPR.143 RRM | 01/04/2016 | |
AUSACORP SL | REPR.143 RRM | 31/03/2016 | |
IMPROBAGES SA | REPR.143 RRM | 30/03/2016 | |
PEHOLDI SL | Consejero Delegado Mancomunado | 26/08/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PERRAMON FERRAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERRAMON FERRAN MANUEL
Empresa: EXCELWAY SL
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
- Perramon Ferran Manuel
- Tacho Figuerola Antoni
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48580 , F 23, S 8, H B 523487, I/A 10 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-08
Empresa: AUSACORP SL
Apoderado Solidario
- Perramon Ferran Manuel
- Tacho Figuerola Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47088 , F 112, S 8, H B 313759, I/A 30 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Empresa: IMPROBAGES SA
Apoderado Solidario
- Perramon Ferran Manuel
- Tacho Figuerola Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45229 , F 55, S 8, H B 5838, I/A 92 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Empresa: AUSA CENTER SL
Apoderado Solidario
- Carbonell Santacana Ramon
- Cots Gonfaus Jaume
- Perramon Ferran Jordi
- Perramon Ferran Manuel
- Tacho Figuerola Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45368 , F 107, S 8, H B 318215, I/A 42 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Empresa: AUSACORP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perramon Ferran Enric
- Perramon Ferran Jordi
- Perramon Ferran Manuel
- Perramon Ferran Xavier
- Tacho Figuerola Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45229 , F 70, S 8, H B 313759, I/A 26 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-08
Empresa: AUSACORP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perramon Ferran Enrique
- Perramon Ferran Jorge
- Perramon Ferran Manuel
- Perramon Ferran Xavier
- Tacho Figuerola Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45229 , F 70, S 8, H B 313759, I/A 26 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-08
Empresa: IMPROBAGES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perramon Ferran Enric
- Perramon Ferran Jordi
- Perramon Ferran Manuel
- Perramon Ferran Xavier
- Tacho Figuerola Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45229 , F 53, S 8, H B 5838, I/A 90 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-08
Empresa: IMPROBAGES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perramon Ferran Enrique
- Perramon Ferran Jorge
- Perramon Ferran Manuel
- Perramon Ferran Xavier
- Tacho Figuerola Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45229 , F 53, S 8, H B 5838, I/A 90 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-08
Empresa: EXCELWAY SL
Apoderado Mancomunado
- Carbonell Santacana Ramon
- Cots Gonfaus Jaume
- Ortega Moreno Alberto
- Perramon Ferran Jordi
- Perramon Ferran Manuel
- Tacho Figuerola Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46549 , F 88, S 8, H B 523487, I/A 6 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-08
Empresa: EXCELWAY SL
Apoderado Solidario
- Cots Gonfaus Jaume
- Perramon Ferran Jordi
- Perramon Ferran Manuel
- Tacho Figuerola Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46549 , F 86, S 8, H B 523487, I/A 5 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-08
VER MAS ACTOS
Información de PERRAMON FERRAN MANUEL
Mostramos los datos de PERRAMON FERRAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERRAMON FERRAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos