PERRAMON FERRAN ENRIC
Informe ejecutivo de PERRAMON FERRAN ENRIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PERRAMON FERRAN ENRIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPROBAGES SA | Consejero | 26/02/2021 | |
IMPROBAGES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/11/2019 | |
AUSACORP SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/11/2019 | |
AUSA CENTER SL | Consejero | 01/04/2016 | |
AUSACORP SL | Consejero | 31/03/2016 | |
IMPROBAGES SA | Consejero | 30/03/2016 | |
PEHOLDI SL | Secretario | 26/08/2013 | |
PEHOLDI SL | Consejero Delegado Mancomunado | 26/08/2013 | |
PEHOLDI SL | Consejero | 26/08/2013 |
VINCULACIONES DE PERRAMON FERRAN ENRIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERRAMON FERRAN ENRIC
Empresa: EXCELWAY SL
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48580 , F 23, S 8, H B 523487, I/A 10 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-08
Empresa: IMPROBAGES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47480 , F 111, S 8, H B 5838, I/A 93 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-08
Empresa: AUSACORP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perramon Ferran Enric
- Perramon Ferran Jordi
- Perramon Ferran Manuel
- Perramon Ferran Xavier
- Tacho Figuerola Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45229 , F 70, S 8, H B 313759, I/A 26 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-08
Empresa: IMPROBAGES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perramon Ferran Enric
- Perramon Ferran Jordi
- Perramon Ferran Manuel
- Perramon Ferran Xavier
- Tacho Figuerola Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45229 , F 53, S 8, H B 5838, I/A 90 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-08
Empresa: EXCELWAY SL
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46549 , F 81, S 8, H B 523487, I/A 1 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-08
Empresa: AUSA CENTER SL
Apoderado
- Aixendri Cid Juan Andres
- Cots Gonfaus Jaume
- Cots Gonfaus Jaume
- Cots Gonfaus Jaume
- De Las Peñas Perez David
- Gomez Gonzalez Jose Ramon
- Juan A Aixendri Cid
- Perez Salinas Francisco Jose
- Perramon Ferran Enric
- Perramon Ferran Enrique
- Perramon Ferran Jordi
- Perramon Ferran Jordi
- Perramon Ferran Jorge
- Perramon Ferran Manuel
- Perramon Ferran Manuel
- Perramon Ferran Manuel
- Perramon Ferran Xavier
- Perramon Ferran Xavier
- Perramon Font Mauricio
- Perramon Font Mauricio
- Perramon Font Mauricio
- Perramon Font Xavier
- Tacho Figuerola Antoni
- Tacho Figuerola Antoni
- Tacho Figuerola Antoni
- Tacho Figuerola Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45229 , F 78, S 8, H B 318215, I/A 32 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-08
Empresa: AUSA CENTER SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40586 , F 138, S 8, H B 318215, I/A 30 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-08
Empresa: AUSACORP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45229 , F 68, S 8, H B 313759, I/A 21 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-08
Empresa: AUSACORP SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37892 , F 179, S 8, H B 313759, I/A 19 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-08
Empresa: IMPROBAGES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45229 , F 52, S 8, H B 5838, I/A 88 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-08
VER MAS ACTOS
Información de PERRAMON FERRAN ENRIC
Mostramos los datos de PERRAMON FERRAN ENRIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERRAMON FERRAN ENRIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos