PERIS MARTI JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de PERIS MARTI JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PERIS MARTI JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REAL EQUITY SL | Apoderado Mancomunado | 20/02/2009 | 04/06/2013 |
VIP VIVIENDAS Y LOCALES SL | Apoderado Mancomunado | 21/05/2009 | 04/06/2013 |
PARQUE INDUSTRIAL EL PLA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 19/09/2012 | |
PARQUE INDUSTRIAL EL PLA SL | Consejero | 19/09/2012 | |
ALZIRA PARC INDUSTRIAL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 12/03/2012 | |
ALZIRA PARC INDUSTRIAL SA | Consejero | 12/03/2012 |
VINCULACIONES DE PERIS MARTI JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERIS MARTI JOSE VICENTE
Empresa: PARQUE INDUSTRIAL EL PLA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Peris Marti Jose Vicente
Consejero
- DESARROLLO URBANISTICO MARE NOSTRUM SL
- Peris Marti Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8549, L 5838, F 136, S 8, H V 117301, I/A 4 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-46
Empresa: ALZIRA PARC INDUSTRIAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Peris Marti Jose Vicente
Consejero
- Peris Marti Jose Vicente
- PROMOCIONES SOLLANA SL
- Soria Boix Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8458, L 5748, F 24, S 8, H V 114101, I/A 8 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-46
Empresa: VIP VIVIENDAS Y LOCALES SL
Apoderado Mancomunado
- Albero Ferre Juan Enrique
- Andujar March Laura
- Arrufat Forcada Francisco
- Diaz Garcia Bartolome
- Fernandez Gabarda Alfonso
- German Silva Juan Fermin
- Gosp Estrela Bernardino
- Lopez Bernard Jose Javier
- Miñano Garcia Raul
- Olmos Martinez Rafael
- Oroval Llacer Julio
- Peris Marti Jose Vicente
- Serrano Gonzalez Fernando Antonio
- Serrano Nieto Francisco De Paula
- Torres Ruiz Miguel
- Valero Mendoza Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8981, L 6266, F 29, S 8, H V 132125, I/A 3 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-46
Empresa: REAL EQUITY SL
Apoderado Mancomunado
- Albero Ferre Juan Enrique
- Andujar March Laura
- Arrufat Forcada Francisco
- Diaz Garcia Bartolome
- Fernandez Gabarda Alfonso
- German Silva Juan Fermin
- Gosp Estrela Bernardino
- Lopez Bernard Jose Javier
- Miñano Garcia Raul
- Olmos Martinez Rafael
- Oroval Llacer Julio
- Peris Marti Jose Vicente
- Serrano Gonzalez Fernando Antonio
- Serrano Nieto Francisco De Paula
- Torres Ruiz Miguel
- Valero Mendoza Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7747, L 5044, F 68, S 8, H V 95648, I/A 10 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-46
Información de PERIS MARTI JOSE VICENTE
Mostramos los datos de PERIS MARTI JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERIS MARTI JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos