TORRES RUIZ MIGUEL
Informe ejecutivo de TORRES RUIZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE TORRES RUIZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/03/2024 | |
NAKO PROJECTS SL | Apoderado Solidario | 27/12/2023 | |
JJ FACILITY SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL | Administrador Unico | 21/12/2022 | |
FANEA ALBULESCU SL | Administrador Mancomunado | 16/12/2015 |
VINCULACIONES DE TORRES RUIZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES RUIZ MIGUEL
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Puyol Guillermo
- Hernandez Esteva Diego Vicente
- Rico Garrido David
- Torres Ruiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11348, L 8626, F 222, S 8, H V 178351, I/A 1050 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-46
Empresa: NAVKOR PROJECTS SL
Administrador Mancomunado
- Lee Shim Juang-don
- Sanz Aizpun Maria Sagrario
- Sin Chang Sum Lee
- Solla Sanz Lidia
- Torres Ruiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46008 , F 214, S 8, H M 808442, I/A 3 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: NAVKOR PROJECTS SL
Apoderado Solidario
- Lee Shim Juang-don
- Sanz Aizpun Maria Sagrario
- Torres Ruiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46008 , F 212, S 8, H M 808442, I/A 2 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Empresa: NAVKOR PROJECTS SL
Administrador Mancomunado
- Lee Shim Juang-don
- Sanz Aizpun Maria Sagrario
- Sin Chang Sum Lee
- Solla Sanz Lidia
- Torres Ruiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46008 , F 210, S 8, H M 808442, I/A 1 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Martin Raquel
- Arman Gamero Luis Alfonso
- Artigas Guix Enric
- Artigas Guix Enric
- Atienza Gomez Patricia
- Campos Muñoz Jaime
- Campos Muñoz Jaime
- Casoliva Eroles Maria Carmen
- Castellano Falcon Maria Iraya
- Castello Garcia-arquimbau Enrique
- Castello Garcia-arquimbau Enrique
- Cerezo Salcedo Octavio
- Colomina Nebreda Diego
- Del Haya Blazquez Ernesto Borja
- Del Rio Gordo Angel Jose
- Diaz Gonzalez Eva
- Elias Bausili Andrea
- Febles Martin Roberto
- Fernandez Moreno Tome Silvia
- Garfia Garcia Milvia
- Garrigues Garcia Pau
- Garsaball Granados Alexandre
- Gonzalez Calderon Mercedes
- Grande Prieto Julian
- Hernandez Coderch Carolina
- Isach Pinilla Lorena
- Jorrin Ponce Ana Maria
- Llorente Valencia Beatriz
- Lopesino Sebastian Maria Jesus
- Lopez Alcantara Javier
- Lopez Bernal Gustavo Pedro
- Martin Leon Esmeralda
- Martinez Lavandera Sara Maria
- Masuet Barcelo Ramon
- Menendez Cuesta Edurne
- Meneses Sanchez Maria Cristina
- Mengual Estela Raul
- Montoya Asensio Josefa
- Muñoz Fuentes Marcos
- Ocejo Larrabeiti Eduardo
- Ocejo Larrabeiti Eduardo
- Perez Cuellos Inmaculada
- Periano Parpal Antonio Sebastian
- Pozuelo Castaño Oscar
- Rabanal Sanz Lydia
- Rabanal Sanz Lydia
- Regueras Anaya Ignacio
- Regueras Anaya Ignacio
- San Martin Ballesteros Julia
- Sanz Santesteban Gabriel
- Sanz Santesteban Gabriel
- Serrano Gutierrez Vanesa Inove
- Sorbet Leoz Maria Aranzazu
- Teijeiro Bello Julian
- Torres Ruiz Miguel
- Vazquez Gargallo Maria Teresa
- Vecina Rausell Inmaculada
- Villanueva Peralta Jose Carlos
- Villegas Jimenez Sergio
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abasolo Loren Iñigo
- Arce Martinez Jessica
- Bañuls Morant Rosa Ana
- Cantero De Pedro Adolfo
- Fernandez Martinez Alvaro
- Ferreras Blanco Inmaculada
- Font Fuster Maria Dolores
- Garcia Torras Alicia
- Gomez Aguilar Maria Rosario
- Marquez Gordo Juan Jose
- Martinez Goyenechea Jorge
- Perez Iruela Alberto
- Rodriguez Palau Gonzalo Andres
- Vinuesa Aumedes Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11348, L 8626, F 129, S 8, H V 178351, I/A 973 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-46
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Torres Ruiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11348, L 8626, F 111, S 8, H V 178351, I/A 959 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-46
Administrador Unico
- Torres Ruiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45775 , F 141, S 8, H B 498615, I/A 4 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Empresa: HELIX TECHNOLOGIES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37305 , F 144, S 8, H M 665228, I/A 11 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Empresa: MEBAT SL
Apoderado Solidario
- Torres Ruiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23005 , F 71, S 8, H B 46281, I/A 16 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4747, L 3655, F 204, S 8, H MA 5242, I/A 18 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-29
VER MAS ACTOS
Información de TORRES RUIZ MIGUEL
Mostramos los datos de TORRES RUIZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES RUIZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos