PERIQUET TRAVIESO SANTIAGO
Informe ejecutivo de PERIQUET TRAVIESO SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PERIQUET TRAVIESO SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DE LA CALIDAD SL | Apoderado | 26/12/2011 | 20/01/2015 |
AUDIT CONTROL ENGINEERING SL | Apoderado | 15/03/2012 | |
OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION SA | Apoderado | 14/03/2012 | |
OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION SA | Apoderado Solidario | 05/01/2012 | 14/03/2012 |
OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION SA | Secretario | 16/01/2012 |
VINCULACIONES DE PERIQUET TRAVIESO SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERIQUET TRAVIESO SANTIAGO
Apoderado
- Periquet Travieso Santiago
- Periquet Travieso Santiago
- Periquet Travieso Santiago
- Periquet Travieso Santiago
- Periquet Travieso Santiago
- Periquet Travieso Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11917 , F 223, S 8, H M 187156, I/A 25 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-28
Empresa: OCA SOCOTEC SA
Apoderado Solidario
- Periquet Travieso Santiago
Apoderado
- Periquet Travieso Santiago
- Periquet Travieso Santiago
- Periquet Travieso Santiago
- Periquet Travieso Santiago
- Periquet Travieso Santiago
- Periquet Travieso Santiago
- Periquet Travieso Santiago
- Periquet Travieso Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29465 , F 81, S 8, H M 190797, I/A 178 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Empresa: SOCOTEC IBERIA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Periquet Travieso Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29465 , F 70, S 8, H M 190797, I/A 167 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
Empresa: SOCOTEC IBERIA SA
Apoderado Solidario
- Pelletan Jean Bernard
- Periquet Travieso Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23238 , F 54, S 8, H M 190797, I/A 166 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Apoderado
- Periquet Travieso Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13708 , F 219, S 8, H M 223497, I/A 14 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
Información de PERIQUET TRAVIESO SANTIAGO
Mostramos los datos de PERIQUET TRAVIESO SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERIQUET TRAVIESO SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos