OLAGNOL FRANCK
Informe ejecutivo de OLAGNOL FRANCK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE OLAGNOL FRANCK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALIDAD SL | Liquidador | 18/11/2013 | 05/02/2016 |
INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DE LA CALIDAD SL | Liquidador | 27/08/2013 | 20/01/2015 |
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALIDAD SL | Administrador Unico | 18/11/2013 | |
INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DE LA CALIDAD SL | Administrador Unico | 27/08/2013 | |
AUDIT CONTROL ENGINEERING SL | Administrador Unico | 17/01/2012 | |
OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION SA | Presidente | 16/01/2012 | |
OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION SA | Consejero Delegado | 16/01/2012 | |
OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION SA | Consejero | 16/01/2012 |
VINCULACIONES DE OLAGNOL FRANCK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLAGNOL FRANCK
Liquidador
- Olagnol Franck
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23573 , F 32, S 8, H M 223496, I/A 25 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28
Administrador Unico
- Olagnol Franck
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23573 , F 32, S 8, H M 223496, I/A 25 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28
Liquidador
- Olagnol Franck
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13708 , F 223, S 8, H M 223497, I/A 17 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
Administrador Unico
- Olagnol Franck
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13708 , F 223, S 8, H M 223497, I/A 17 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-28
Administrador Unico
- Olagnol Franck
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11917 , F 223, S 8, H M 187156, I/A 23 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
Empresa: SOCOTEC IBERIA SA
Consejero Delegado
- Olagnol Franck
Consejero
Presidente
- Olagnol Franck
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29465 , F 70, S 8, H M 190797, I/A 167 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
Información de OLAGNOL FRANCK
Mostramos los datos de OLAGNOL FRANCK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLAGNOL FRANCK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos