PEREZ POSTIGO RUBEN
Informe ejecutivo de PEREZ POSTIGO RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ POSTIGO RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROCONSERVACION AMAR SL | Administrador Unico | 18/01/2018 | |
CAJA RURAL DE SORIA SCC | Mie.Cons.Rec | 17/07/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ POSTIGO RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ POSTIGO RUBEN
Empresa: CAJA RURAL DE SORIA SCC
Mie.Cons.Rec
- Cortes Jodra Ernesto
- Fernandez Esteban Juan Carlos
- Perez Postigo Ruben
Pre.Cons.Rec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162, L 111, F 88, S 8, H SO 45, I/A 254 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-42
Empresa: AGROCONSERVACION AMAR SL
Administrador Unico
- Perez Postigo Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 210, L 159, F 43, S 8, H SO 3994, I/A 1 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-42
Empresa: AGROCONSERVACION AMAR SL
Socio Único
- Perez Postigo Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 210, L 159, F 43, S 8, H SO 3994, I/A 1 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-42
Empresa: CAJA RURAL DE SORIA SCC
Consejero Suplente
Mie.Cons.Rec
- Aldea Lallana Manuel Ismael
- Esteban Ciria Francisco
- Perez Postigo Ruben
- Yubero Garcia Jose
Pre.Cons.Rec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162, L 111, F 73, S 8, H SO 45, I/A 231 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-42
Empresa: CAJA RURAL DE SORIA SCC
Mie.Cons.Rec
- Aldea Lallana Manuel Ismael
- Esteban Ciria Francisco
- Perez Postigo Ruben
- Ribas Palau Jaime
- Yubero Garcia Jose
Pre.Cons.Rec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162, L 111, F 61, S 8, H SO 45, I/A 214 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-42
Información de PEREZ POSTIGO RUBEN
Mostramos los datos de PEREZ POSTIGO RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ POSTIGO RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos