CORTES JODRA ERNESTO
Informe ejecutivo de CORTES JODRA ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORTES JODRA ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DE SORIA SCC | Mie.Cons.Rec | 07/11/2018 |
VINCULACIONES DE CORTES JODRA ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES JODRA ERNESTO
Empresa: CAJA RURAL DE SORIA SCC
Mie.Cons.Rec
- Cortes Jodra Ernesto
- Fernandez Esteban Juan Carlos
- Perez Postigo Ruben
Pre.Cons.Rec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162, L 111, F 88, S 8, H SO 45, I/A 254 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-42
Empresa: CAJA RURAL DE SORIA SCC
Mie.Cons.Rec
- Cortes Jodra Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162, L 111, F 80, S 8, H SO 45, I/A 242 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-42
Empresa: CAJA RURAL DE SORIA SCC
Consejero Suplente
- Cortes Jodra Ernesto
Mie.Cons.Rec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162, L 111, F 80, S 8, H SO 45, I/A 242 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-42
Empresa: CAJA RURAL DE SORIA SCC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162, L 111, F 73, S 8, H SO 45, I/A 231 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-42
Empresa: CAJA RURAL DE SORIA SCC
Consejero Suplente
- Cortes Jodra Ernesto
- Martinez Fresno Pedro
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162, L 111, F 70, S 8, H SO 45, I/A 224 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-42
Información de CORTES JODRA ERNESTO
Mostramos los datos de CORTES JODRA ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES JODRA ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos