PEREZ PEREZ BENJAMIN
Informe ejecutivo de PEREZ PEREZ BENJAMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ PEREZ BENJAMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRADOR MAYOR DE GRANADA SL | Administrador Solidario | 07/01/2021 | |
SAN ROQUE SL | Apoderado | 12/01/2009 |
VINCULACIONES DE PEREZ PEREZ BENJAMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ PEREZ BENJAMIN
Empresa: OBRADOR MAYOR DE GRANADA SL
Administrador Solidario
- Lopez Del Pino Santiago
- Perez Perez Andres
- Perez Perez Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 21, S 8, H GR 55700, I/A 1 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-18
Empresa: SAN ROQUE SL
Apoderado
- Perez Perez Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 216, S 8, H TO 3427, I/A 5 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-45
Información de PEREZ PEREZ BENJAMIN
Mostramos los datos de PEREZ PEREZ BENJAMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ PEREZ BENJAMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos