PEREZ PEREZ ANDRES
Informe ejecutivo de PEREZ PEREZ ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ PEREZ ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRADOR MAYOR DE GRANADA SL | Administrador Solidario | 07/01/2021 |
VINCULACIONES DE PEREZ PEREZ ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ PEREZ ANDRES
Empresa: OBRADOR MAYOR DE GRANADA SL
Administrador Solidario
- Lopez Del Pino Santiago
- Perez Perez Andres
- Perez Perez Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 21, S 8, H GR 55700, I/A 1 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-18
Empresa: CUEVAS SALAZAR SL
Administrador Unico
- Perez Perez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 902 , F 95, S 8, H GR 16715, I/A 2 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-18
Empresa: UREX INVERSIONES SA
Consejero Delegado
- Perez Perez Andres
Consejero
- Lloves Vieira Enrique
- Pascual Alonso Jaime
- Perez Perez Andres
- Valcarce Mayayo Antonio
Presidente
- Perez Perez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15249 , F 112, S 8, H M 158633, I/A 28 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-28
Empresa: REPSOL BUTANO SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16764 , F 71, S 8, H M 32067, I/A 654 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-28
Información de PEREZ PEREZ ANDRES
Mostramos los datos de PEREZ PEREZ ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ PEREZ ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos