PEREZ PELAZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de PEREZ PELAZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ PELAZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COSEMEL INGENIERIA AIE | Apoderado | 27/01/2014 |
VINCULACIONES DE PEREZ PELAZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ PELAZ JOSE ANTONIO
Empresa: ELECNOR SA
Apoderado
- Perez Pelaz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36477 , F 98, S 8, H M 5418, I/A 908 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-28
Empresa: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA
Apoderado
- Perez Pelaz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42015 , F 212, S 8, H M 5243, I/A 161 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Empresa: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA
Apoderado
- Perez Pelaz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42015 , F 177, S 8, H M 5243, I/A 90 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-28
Empresa: ENERGIA OLMEDO-OURENSE FASE I SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perez Pelaz Jose Antonio
Apoderado Mancomunado
- Calzon Fernandez Santiago
- Calzon Fernandez Santiago
- Jimenez Pinilla Sergio
- Martinez Anguita Miguel Angel
- Martinez Anguita Miguel Angel
- Perez Pelaz Jose Antonio
- Perez Pelaz Jose Antonio
- Rivera Diaz Ramon
- Rivera Diaz Ramon
- Sobron Ostos Valentin
- Sobron Ostos Valentin
- Sobron Ostos Valentin
- Yunta Toledo Oscar Manuel
Apoderado Solidario
- Calzon Fernandez Santiago
- Perez Pelaz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30326 , F 117, S 8, H M 545868, I/A 20 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Empresa: ENERGIA OLMEDO-OURENSE FASE I SA
Consejero
- Calzon Fernandez Santiago
- Diaz Miguel Sanchez Pablo
- Martinez Anguita Miguel Angel
- Perez Pelaz Jose Antonio
- Rein Rojo Luis
Gerente
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30326 , F 117, S 8, H M 545868, I/A 20 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Empresa: ENERGIA OLMEDO-OURENSE FASE I SA
Apoderado Solidario
- Calzon Fernandez Santiago
- Perez Pelaz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30326 , F 115, S 8, H M 545868, I/A 16 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-28
Empresa: ELECNOR SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Marti Soler Jose
- Martinez Oria Pedro Luis
- Moreno Moreno Tomas
- Moreno Moreno Tomas
- Perez Pelaz Jose Antonio
- Ramos Lozano Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35653 , F 224, S 8, H M 5418, I/A 750 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Empresa: ENERGIA OLMEDO-OURENSE FASE I SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30326 , F 114, S 8, H M 545868, I/A 15 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-28
Empresa: ELECNOR SA
Apoderado
- Perez Pelaz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35653 , F 193, S 8, H M 5418, I/A 706 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-28
Empresa: ENERGIA OLMEDO-OURENSE FASE I SA
Apoderado Mancomunado
- Jimenez Pinilla Sergio
- Martinez Anguita Miguel Angel
- Perez Pelaz Jose Antonio
- Sobron Ostos Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30326 , F 113, S 8, H M 545868, I/A 14 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-28
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ PELAZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de PEREZ PELAZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ PELAZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos