MARTINEZ ANGUITA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ ANGUITA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MARTINEZ ANGUITA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUDITH 2019 SL | Apoderado Solidario | 01/10/2019 | |
COSEMEL INGENIERIA AIE | Consejero Delegado | 17/11/2016 | |
REPRESENTACIONES Y EVENTOS D-PLUS SL | Apoderado | 20/12/2012 | |
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA | Apoderado | 13/06/2011 | |
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA | Apoderado | 25/02/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ANGUITA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ANGUITA MIGUEL ANGEL
Empresa: COSEMEL INGENIERIA AIE
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Martinez Anguita Miguel Angel
Consejero
- Bravo Perez Julio
- Diaz Miguel Sanchez Pablo
- Leal Hernandez Enrique
- Martinez Anguita Miguel Angel
- Perez Lorenzo Javier
- Perez Pelaez Jose Antonio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17586 , F 195, S 8, H M 302452, I/A 16 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: ENERGIA OLMEDO-OURENSE FASE I SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Calzon Fernandez Santiago
- Calzon Fernandez Santiago
- Jimenez Pinilla Sergio
- Martinez Anguita Miguel Angel
- Martinez Anguita Miguel Angel
- Perez Pelaz Jose Antonio
- Perez Pelaz Jose Antonio
- Rivera Diaz Ramon
- Rivera Diaz Ramon
- Sobron Ostos Valentin
- Sobron Ostos Valentin
- Sobron Ostos Valentin
- Yunta Toledo Oscar Manuel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30326 , F 117, S 8, H M 545868, I/A 20 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Empresa: ENERGIA OLMEDO-OURENSE FASE I SA
Consejero
- Calzon Fernandez Santiago
- Diaz Miguel Sanchez Pablo
- Martinez Anguita Miguel Angel
- Perez Pelaz Jose Antonio
- Rein Rojo Luis
Gerente
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30326 , F 117, S 8, H M 545868, I/A 20 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Empresa: JUDITH 2019 SL
Apoderado Solidario
- Martinez Anguita Miguel Angel
- Perez Montes Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39664 , F 44, S 8, H M 704789, I/A 2 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Empresa: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Anguita Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36945 , F 58, S 8, H M 59261, I/A 733 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-28
Apoderado
- Martinez Anguita Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18216 , F 215, S 8, H M 315465, I/A 51 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-28
Empresa: ALBERTO FRAILE NICOLAU SL
Representante
- Martinez Anguita Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29178 , F 85, S 8, H M 525292, I/A 11 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Administrador Unico
Representante
- Martinez Anguita Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36634 , F 72, S 8, H M 32356, I/A 440 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Consejero
- Martinez Anguita Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31039 , F 46, S 8, H M 527984, I/A 25 (18/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-28
Empresa: COSEMEL INGENIERIA AIE
Consejero Delegado Solidario
- Martinez Anguita Miguel Angel
Presidente
- Martinez Anguita Miguel Angel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17586 , F 194, S 8, H M 302452, I/A 15 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ ANGUITA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MARTINEZ ANGUITA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ANGUITA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos