PEREZ MOREIRAS MIGUEL ANGEL ISIDORO
Informe ejecutivo de PEREZ MOREIRAS MIGUEL ANGEL ISIDORO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PEREZ MOREIRAS MIGUEL ANGEL ISIDORO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL ESCORIAL DEL 21 SA | Administrador Mancomunado | 20/11/2020 |
VINCULACIONES DE PEREZ MOREIRAS MIGUEL ANGEL ISIDORO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ MOREIRAS MIGUEL ANGEL ISIDORO
Empresa: MIGUEL PEREZ MOREIRAS SL
Administrador Unico
- Perez Moreiras Miguel Angel Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 441 , F 113, S 8, H OR 3081, I/A 4 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-32
Administrador Unico
- Perez Moreiras Miguel Angel Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 8, S 8, H OR 11810, I/A 2 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-32
Empresa: PROMOCIONES PEREZ MOREIRAS SL
Administrador Mancomunado
- Perez Moreiras Miguel Angel Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3760 , F 214, S 8, H C 61098, I/A 3 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-15
Empresa: INVERSIONES Y PROMOCIONES M.A.P. SL
Administrador Unico
- Perez Moreiras Miguel Angel Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 418 , F 177, S 8, H OR 609, I/A 14 (02/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-32
Empresa: PROMOCIONES PEREZ MOREIRAS SL
Administrador Mancomunado
- Perez Moreiras Maria-elisa
- Perez Moreiras Miguel Angel Isidoro
- Perez Moreiras Severino Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 594 , F 28, S 8, H OR 1396, I/A 9 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-32
Empresa: PROMOCIONES PEREZ MOREIRAS SL
Administrador Unico
- Perez Moreiras Miguel Angel Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 594 , F 28, S 8, H OR 1396, I/A 9 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-32
Empresa: EL ESCORIAL DEL 21 SA
Administrador Mancomunado
- Carid Rial Celso Ramon
- Perez Moreiras Miguel Angel Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 71, S 8, H OR 9532, I/A 5 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-32
Empresa: EL ESCORIAL DEL 21 SA
Administrador Mancomunado
- Carid Rial Celso Ramon
- Perez Moreiras Miguel Angel Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 71, S 8, H OR 9532, I/A 5 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-32
Empresa: EL ESCORIAL DEL 21 SA
Administrador Mancomunado
- Carid Rial Celso Ramon
- Perez Moreiras Miguel Angel Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 71, S 8, H OR 9532, I/A 4 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-32
Empresa: EL ESCORIAL DEL 21 SA
Administrador Mancomunado
- Carid Rial Celso Ramon
- Perez Moreiras Miguel Angel Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 71, S 8, H OR 9532, I/A 4 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-32
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ MOREIRAS MIGUEL ANGEL ISIDORO
Mostramos los datos de PEREZ MOREIRAS MIGUEL ANGEL ISIDORO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ MOREIRAS MIGUEL ANGEL ISIDORO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos