CARID RIAL CELSO RAMON
Informe ejecutivo de CARID RIAL CELSO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARID RIAL CELSO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL ESCORIAL DEL 21 SA | Administrador Mancomunado | 20/11/2020 | |
VENEZUELA RIVER SL | Apoderado | 03/07/2019 | |
PROMOTORA SAN ROQUE VIGO SL | Apoderado | 03/07/2017 | |
PROMOTORA DRINCO SL | Apoderado | 01/06/2015 |
VINCULACIONES DE CARID RIAL CELSO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARID RIAL CELSO RAMON
Empresa: EL ESCORIAL DEL 21 SA
Administrador Mancomunado
- Carid Rial Celso Ramon
- Perez Moreiras Miguel Angel Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 71, S 8, H OR 9532, I/A 5 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-32
Empresa: EL ESCORIAL DEL 21 SA
Administrador Mancomunado
- Carid Rial Celso Ramon
- Perez Moreiras Miguel Angel Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 71, S 8, H OR 9532, I/A 5 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-32
Empresa: VENEZUELA RIVER SL
Apoderado
- Carid Rial Celso Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 98, S 8, H OR 14246, I/A 6 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-32
Empresa: PROMOTORA SAN ROQUE VIGO SL
Apoderado
- Carid Rial Celso Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 850 , F 35, S 8, H OR 14319, I/A 2 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-32
Empresa: EL ESCORIAL DEL 21 SA
Administrador Mancomunado
- Carid Rial Celso Ramon
- Perez Moreiras Miguel Angel Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 71, S 8, H OR 9532, I/A 4 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-32
Empresa: EL ESCORIAL DEL 21 SA
Administrador Mancomunado
- Carid Rial Celso Ramon
- Perez Moreiras Miguel Angel Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 71, S 8, H OR 9532, I/A 4 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-32
Empresa: PROMOTORA DRINCO SL
Apoderado
- Carid Rial Celso Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433 , F 6, S 8, H OR 272, I/A 9 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-32
Empresa: PROMOTORA DRINCO SL
Administrador Unico
- Carid Rial Celso Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433 , F 5, S 8, H OR 272, I/A 8 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-32
Empresa: EL ESCORIAL DEL 21 SA
Administrador Mancomunado
- Carid Rial Celso Ramon
- Perez Moreiras Miguel Angel Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 70, S 8, H OR 9532, I/A 3 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-207-32
Empresa: EL ESCORIAL DEL 21 SA
Administrador Mancomunado
- Carid Rial Celso Ramon
- Perez Moreiras Miguel Angel Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672 , F 70, S 8, H OR 9532, I/A 3 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-207-32
Información de CARID RIAL CELSO RAMON
Mostramos los datos de CARID RIAL CELSO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARID RIAL CELSO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos