PEREZ INSA BEATRIZ
Informe ejecutivo de PEREZ INSA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ INSA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANAYLIZE ECOM AND BRANDS SL | Socio Unico | 07/02/2019 | |
ANAYLIZE ECOM AND BRANDS SL | Administrador Unico | 07/02/2019 |
VINCULACIONES DE PEREZ INSA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ INSA BEATRIZ
Empresa: ANAYLIZE ECOM AND BRANDS SL
Administrador Unico
- Perez Insa Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10619, L 7900, F 51, S 8, H V 185969, I/A 1 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-46
Empresa: ANAYLIZE ECOM AND BRANDS SL
Socio Único
- Perez Insa Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10619, L 7900, F 51, S 8, H V 185969, I/A 1 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-46
Empresa: BEMORAIN SL
Administrador Solidario
- Moragues Ramos Enrique
- Perez Insa Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9260, L 6543, F 86, S 8, H V 141501, I/A 3 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-46
Empresa: BEMORAIN SL
Administrador Solidario
- Moragues Ramos Enrique
- Perez Insa Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9260, L 6543, F 86, S 8, H V 141501, I/A 2 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-46
Empresa: BEMORAIN SL
Administrador Unico
- Perez Insa Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9260, L 6543, F 86, S 8, H V 141501, I/A 2 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-46
Empresa: BEMORAIN SL
Administrador Unico
- Perez Insa Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9260, L 6543, F 84, S 8, H V 141501, I/A 1 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-46
Información de PEREZ INSA BEATRIZ
Mostramos los datos de PEREZ INSA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ INSA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos