MORAGUES RAMOS ENRIQUE
Informe ejecutivo de MORAGUES RAMOS ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORAGUES RAMOS ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RED NATURAL SL | Administrador Unico | 05/11/2019 | |
BEMORAIN SL | Administrador Unico | 05/02/2018 | |
RED NATURAL SL | Apoderado | 07/01/2009 |
VINCULACIONES DE MORAGUES RAMOS ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORAGUES RAMOS ENRIQUE
Empresa: RED NATURAL SL
Administrador Unico
- Moragues Ramos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7921, L 5216, F 146, S 8, H V 99441, I/A 4 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-46
Empresa: BEMORAIN SL
Administrador Unico
- Moragues Ramos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9260, L 6543, F 86, S 8, H V 141501, I/A 3 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-46
Empresa: BEMORAIN SL
Administrador Solidario
- Moragues Ramos Enrique
- Perez Insa Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9260, L 6543, F 86, S 8, H V 141501, I/A 3 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-46
Empresa: BEMORAIN SL
Administrador Solidario
- Moragues Ramos Enrique
- Perez Insa Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9260, L 6543, F 86, S 8, H V 141501, I/A 2 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-46
Empresa: RED NATURAL SL
Apoderado
- Moragues Ramos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7921, L 5216, F 145, S 8, H V 99441, I/A 3 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-46
Información de MORAGUES RAMOS ENRIQUE
Mostramos los datos de MORAGUES RAMOS ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORAGUES RAMOS ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos