PEREZ HERRAN FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de PEREZ HERRAN FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ HERRAN FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AURORA MONTEQUI SL | Administrador Solidario | 07/01/2016 | 20/02/2024 |
COMERCIAL FRANCESAS SA | Administrador Solidario | 08/06/2009 | 28/06/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ HERRAN FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ HERRAN FRANCISCO JAVIER
Empresa: AURORA MONTEQUI SL
Administrador Solidario
- Montequi Garcia Aurora
- Perez Herran Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 202, S 8, H VA 27866, I/A 2 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-47
Empresa: AURORA MONTEQUI SL
Administrador Solidario
- Montequi Garcia Aurora
- Perez Herran Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 201, S 8, H VA 27866, I/A 1 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-47
Empresa: COMERCIAL FRANCESAS SA
Administrador Solidario
- Montegui Garcia Aurora
- Perez Herran Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29105 , F 26, S 8, H M 242485, I/A 7 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28
Empresa: COMERCIAL FRANCESAS SA
Administrador Solidario
- Montegui Garcia Aurora
- Perez Herran Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14630 , F 45, S 8, H M 242485, I/A 5 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-28
Información de PEREZ HERRAN FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de PEREZ HERRAN FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ HERRAN FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos