MONTEQUI GARCIA AURORA
Informe ejecutivo de MONTEQUI GARCIA AURORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTEQUI GARCIA AURORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL FRANCESAS SA | Administrador Unico | 28/06/2012 |
VINCULACIONES DE MONTEQUI GARCIA AURORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTEQUI GARCIA AURORA
Empresa: COMERCIAL FRANCESAS SA
Administrador Unico
- Montequi Garcia Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 242485, I/A 11 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Empresa: AURORA MONTEQUI SL
Liquidador
- Montequi Garcia Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 202, S 8, H VA 27866, I/A 2 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-47
Empresa: AURORA MONTEQUI SL
Administrador Solidario
- Montequi Garcia Aurora
- Perez Herran Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 202, S 8, H VA 27866, I/A 2 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-47
Empresa: COMERCIAL FRANCESAS SA
Administrador Unico
- Montequi Garcia Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29105 , F 29, S 8, H M 242485, I/A 8 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-28
Empresa: AURORA MONTEQUI SL
Administrador Solidario
- Montequi Garcia Aurora
- Perez Herran Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 201, S 8, H VA 27866, I/A 1 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-47
Empresa: COMERCIAL FRANCESAS SA
Administrador Unico
- Montequi Garcia Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29105 , F 26, S 8, H M 242485, I/A 7 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28
Información de MONTEQUI GARCIA AURORA
Mostramos los datos de MONTEQUI GARCIA AURORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTEQUI GARCIA AURORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos