PEREZ GRIJELMO GONZALO
Informe ejecutivo de PEREZ GRIJELMO GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE PEREZ GRIJELMO GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTI-COLOR HARO SPAIN SL | Secretario No Consejero | 05/09/2024 | |
CENTRO DE VIZCAYA DE CAPACITACION DEL TRANSPORTE SL | Liquidador | 05/08/2024 | |
MAN SOUTH EUROPE MEDICAL INSTITUTE SL | Administrador Concursal | 25/09/2023 | |
CASERIO MAKATZETA SL | Administrador Concursal | 18/05/2023 | |
PORTUPLAK SL | Administrador Concursal | 07/09/2022 | |
PKF ATTEST CONCURSAL SLP | Soc.Prof. | 17/11/2020 | |
RIOJA 27 SL | Administrador Concursal | 13/03/2020 | |
STINSER LOGISTICA Y MANUTENCION SL | Administrador Concursal | 15/01/2020 | |
STINSER SUMINISTROS INTEGRALES DEL ACERO SL | Administrador Concursal | 15/01/2020 | |
ELECTRIMET SA | Administrador Concursal | 06/06/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEREZ GRIJELMO GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GRIJELMO GONZALO
Empresa: MULTI-COLOR HARO SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 16280, I/A 17 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-26
Empresa: MULTI-COLOR HARO SPAIN SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Perez Grijelmo Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 16280, I/A 17 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-26
Liquidador
- Perez Grijelmo Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 41458, I/A 15 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-48
Empresa: RICARDO SUESCUN SA
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:16/11/2018
Número Procedimiento Concursal:1153/2018
Datos Registrales:
Tomo:
31318
Libro:
0
Folio:
71
Hoja:
8-6862
Inscripción:
22
Fecha Inscripción26/02/2024
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31318 , F 71, S 8, H M 6862, I/A 22 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: LUALAN GESTION SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BURGOS
Juez / Ponente:CRISTINA RUBIO DOMINGO
Fecha de Resolución:16/09/2019
Número Procedimiento Concursal:209/2019
Datos Registrales:
Tomo:
760
Libro:
551
Folio:
183
Hoja:
8-17817
Inscripción:
6
Fecha Inscripción22/12/2023
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760, L 551, F 183, S 8, H BU 17817, I/A 6 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MAN SOUTH EUROPE MEDICAL INSTITUTE SL
Nif:B88092358
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Perez Grijelmo Gonzalo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:13/12/2022
Número Procedimiento Concursal:465/2022
Datos Registrales:
Tomo:
37617
Libro:
0
Folio:
159
Hoja:
8-670378
Inscripción:
C
Fecha Inscripción25/09/2023
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37617 , F 159, S 8, H M 670378, I/A C (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Empresa: CASERIO MAKATZETA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CASERIO MAKATZETA SL
Nif:B05381066
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Perez Grijelmo Gonzalo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:08/05/2023
Número Procedimiento Concursal:76/2023
Datos Registrales:
Tomo:
6001
Libro:
0
Folio:
116
Hoja:
8-76750
Inscripción:
A
Fecha Inscripción18/05/2023
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6001 , F 116, S 8, H BI 76750, I/A A (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-48
Empresa: PORTUPLAK SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PORTUPLAK SL
Nif:B95236394
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Perez Grijelmo Gonzalo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BILBAO
Juez / Ponente:ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE
Fecha de Resolución:05/07/2022
Número Procedimiento Concursal:489/2022
Datos Registrales:
Tomo:
4241
Libro:
0
Folio:
126
Hoja:
8-35563
Inscripción:
A
Fecha Inscripción07/09/2022
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4241 , F 126, S 8, H BI 35563, I/A A (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-48
Empresa: CUBITA SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BILBAO
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:14/12/2020
Número Procedimiento Concursal:1214/2020
Datos Registrales:
Tomo:
3470
Libro:
0
Folio:
125
Hoja:
8-18134
Inscripción:
5
Fecha Inscripción21/04/2022
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 125, S 8, H BI 18134, I/A 5 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-48
Empresa: MOVIMIENTOS EL NIÑO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MOVIMIENTOS EL NIÑO SL
Nif:B86629607
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Perez Grijelmo Gonzalo
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID
Juez / Ponente:MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Fecha de Resolución:24/10/2018
Número Procedimiento Concursal:1182/2018
Datos Registrales:
Tomo:
30698
Libro:
0
Folio:
56
Hoja:
8-552411
Inscripción:
7
Fecha Inscripción31/05/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30698 , F 56, S 8, H M 552411, I/A 7 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ GRIJELMO GONZALO
Mostramos los datos de PEREZ GRIJELMO GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GRIJELMO GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos