PEREZ FRIAS TERESA
Informe ejecutivo de PEREZ FRIAS TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE PEREZ FRIAS TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARALUCE SA | Apoderado | 05/05/2014 | |
MATRICERIA DEUSTO SL | Apoderado | 08/04/2014 | |
GESTAMP TOLEDO SA | Apoderado | 23/12/2013 | |
GESTAMP VIGO SA | Apoderado | 20/11/2013 | |
GESTAMP SERVICIOS SA | Apoderado | 13/11/2013 | |
ACEK DESARROLLO Y GESTION INDUSTRIAL SL | Apoderado | 13/11/2013 | |
GESTAMP AUTOMOCION SA | Apoderado | 13/11/2013 | |
GESTAMP LINARES SA | Apoderado | 11/11/2013 | |
GESTAMP BIZKAIA SA | Apoderado | 07/11/2012 | |
GESTAMP SOLBLANK BARCELONA SA | Apoderado | 28/07/2010 |
VINCULACIONES DE PEREZ FRIAS TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ FRIAS TERESA
Empresa: ARALUCE SA
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5453 , F 45, S 8, H BI 2900,A , I/ 90 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-48
Empresa: MATRICERIA DEUSTO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alonso Pachon Luis
- Alonso Pachon Luis
- Alonso Pachon Luis
- Alonso Pachon Luis
- De La Flor Riberas Manuel
- Gamboa Urrutia Ainhoa
- Garcia Marcos Andres
- Garcia Marcos Andres
- Garcia Marcos Jorge
- Garcia Seco Andres
- Garcia Seco Andres
- Jordan Orbe Begoña
- Jordan Orbe Begoña
- Jordan Orbe Begoña
- Jordan Orbe Begoña
- Mamolar Fernandez Jose Ignacio
- Mamolar Fernandez Jose Ignacio
- Perez Frias Teresa
- Pueyo Puente Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3929 , F 72, S 8, H BI 28472, I/A 58 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-48
Empresa: GESTAMP TOLEDO SA
Apoderado
- Perez Frias Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 216, S 8, H TO 4565, I/A 50 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-30-45
Empresa: GESTAMP VIGO SA
Apoderado
- Perez Frias Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1961, L 1961, F 219, S 8, H PO 8044, I/A 56 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-36
Empresa: GESTAMP AUTOMOCION SA
Apoderado
- Perez Frias Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5319 , F 101, S 8, H BI 21245, I/A 54 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-48
Empresa: CORPORACION GESTAMP SL
Apoderado
- Perez Frias Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25799 , F 217, S 8, H M 70032, I/A 44 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-28
Empresa: GESTAMP SERVICIOS SA
Apoderado
- Perez Frias Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31151 , F 142, S 8, H M 229454, I/A 30 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-28
Empresa: GESTAMP LINARES SA
Apoderado
- Perez Frias Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 10, S 8, H J 7362, I/A 38 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-23
Empresa: ESTAMPACIONES METALICAS VIZCAYA SA
Apoderado
- Perez Frias Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 66 , F 101, S 8, H BI 2133,A , I/ 58 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-48
Empresa: SOLBLANK SA
Apoderado
- Perez Frias Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40688 , F 27, S 8, H B 18691, I/A 59 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-08
Información de PEREZ FRIAS TERESA
Mostramos los datos de PEREZ FRIAS TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ FRIAS TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos