ZARRANDIKOETXEA ANGULO JON
Informe ejecutivo de ZARRANDIKOETXEA ANGULO JON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 17
CARGOS DE ZARRANDIKOETXEA ANGULO JON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MATRICES SA | Apoderado | 05/12/2016 | 30/10/2023 |
IXCXT SA | Apoderado | 05/12/2016 | 30/10/2023 |
GESTION GLOBAL DE MATRICERIA SL | Apoderado | 05/12/2016 | 30/10/2023 |
GESTAMP GLOBAL TOOLING SL | Apoderado | 30/10/2023 | |
ADRAL MATRICERIA Y PUESTA A PUNTO SL | Apoderado | 30/10/2023 | |
GESTAMP TRY OUT SERVICES SL | Apoderado | 30/10/2023 | |
GESTAMP TOOL HARDENING SL | Apoderado | 30/10/2023 | |
GESTAMP TOOLING ERANDIO SL | Apoderado | 30/10/2023 | |
GESTAMP TOOLING SERVICES AIE | Apoderado | 02/11/2012 | 09/04/2021 |
MATRICERIA DEUSTO SL | Apoderado | 22/08/2012 | 09/04/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ZARRANDIKOETXEA ANGULO JON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZARRANDIKOETXEA ANGULO JON
Empresa: GESTION GLOBAL DE MATRICERIA SL
Apoderado
- Zarrandikoetxea Angulo Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5972 , F 106, S 8, H BI 61029, I/A 25 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-48
Empresa: IXCXT SA
Apoderado
- Zarrandikoetxea Angulo Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 224, S 8, H BI 1499,A , I/ 53 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-48
Apoderado
- Zarrandikoetxea Angulo Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5315 , F 203, S 8, H BI 20413, I/A 53 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-48
Empresa: GESTAMP TOOL HARDENING SL
Apoderado
- Zarrandikoetxea Angulo Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5178 , F 165, S 8, H BI 57642, I/A 32 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-48
Empresa: GESTAMP TRY OUT SERVICES SL
Apoderado
- Zarrandikoetxea Angulo Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5844 , F 205, S 8, H BI 62253, I/A 25 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-48
Empresa: ADRAL MATRICERIA Y PUESTA A PUNTO SL
Apoderado
- Zarrandikoetxea Angulo Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5844 , F 186, S 8, H BI 21530, I/A 49 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-48
Empresa: GESTAMP GLOBAL TOOLING SL
Apoderado
- Zarrandikoetxea Angulo Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5844 , F 45, S 8, H BI 57328, I/A 55 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-48
Empresa: GESTAMP TOOLING ERANDIO SL
Apoderado
- Zarrandikoetxea Angulo Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5844 , F 196, S 8, H BI 60678, I/A 29 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-48
Empresa: GESTAMP TOOL HARDENING SL
Apoderado
- Zarrandikoetxea Angulo Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5178 , F 163, S 8, H BI 57642, I/A 27 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-48
Empresa: ADRAL MATRICERIA Y PUESTA A PUNTO SL
Apoderado
- Zarrandikoetxea Angulo Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5844 , F 184, S 8, H BI 21530, I/A 43 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-48
VER MAS ACTOS
Información de ZARRANDIKOETXEA ANGULO JON
Mostramos los datos de ZARRANDIKOETXEA ANGULO JON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZARRANDIKOETXEA ANGULO JON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos