PEREZ FERREIRO JUAN JOSE
Informe ejecutivo de PEREZ FERREIRO JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ FERREIRO JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UTILMACON SA | Administrador Solidario | 19/12/2022 | |
BIARC ORTODONCIA SL | Administrador Unico | 24/12/2021 | |
BIARC ORTODONCIA SL | Socio Unico | 24/12/2021 | |
UTILMACON SA | Apoderado Solidario | 10/07/2017 | |
UTILMACON SA | Apoderado | 11/10/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ FERREIRO JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ FERREIRO JUAN JOSE
Empresa: UTILMACON SA
Administrador Solidario
- Ferreiro Fandiño Consuelo
- Perez Ferreiro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 14, S 8, H C 11432, I/A 15 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-15
Empresa: UTILMACON SA
Consejero
- Cabaleiro Lorenzo Fernando
- Ferreiro Fandiño Consuelo
- Perez Ferreiro Juan Jose
Presidente
Secretario
- Perez Ferreiro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 14, S 8, H C 11432, I/A 15 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-15
Empresa: BIARC ORTODONCIA SL
Administrador Unico
- Perez Ferreiro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4387, L 4387, F 155, S 8, H PO 69269, I/A 1 (24/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-36
Empresa: BIARC ORTODONCIA SL
Socio Único
- Perez Ferreiro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4387, L 4387, F 155, S 8, H PO 69269, I/A 1 (24/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-36
Empresa: UTILMACON SA
Consejero
- Cabaleiro Lorenzo Fernando
- Ferreiro Fandiño Consuelo
- Perez Ferreiro Juan Jose
Presidente
Secretario
- Perez Ferreiro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 13, S 8, H C 11432, I/A 14 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-15
Empresa: UTILMACON SA
Apoderado Solidario
- Cabaleiro Ferreiro Paula Maria
- Perez Ferreiro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 12, S 8, H C 11432, I/A 11 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-15
Empresa: UTILMACON SA
Consejero
- Cabaleiro Lorenzo Fernando
- Ferreiro Fandiño Consuelo
- Perez Ferreiro Juan Jose
Presidente
Secretario
- Perez Ferreiro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 12, S 8, H C 11432, I/A 10 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-15
Empresa: UTILMACON SA
Apoderado
- Perez Ferreiro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 12, S 8, H C 11432, I/A 9 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-15
Empresa: UTILMACON SA
Consejero
- Cabaleiro Lorenzo Fernando
- Ferreiro Fandiño Consuelo
- Perez Ferreiro Juan Jose
Presidente
Secretario
- Perez Ferreiro Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 11, S 8, H C 11432, I/A 8 (14/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-15
Información de PEREZ FERREIRO JUAN JOSE
Mostramos los datos de PEREZ FERREIRO JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ FERREIRO JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos