CABALEIRO LORENZO FERNANDO
Informe ejecutivo de CABALEIRO LORENZO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABALEIRO LORENZO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UTILMACON SA | Presidente | 14/08/2009 | 19/12/2022 |
UTILMACON SA | Consejero | 14/08/2009 | 19/12/2022 |
VINCULACIONES DE CABALEIRO LORENZO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABALEIRO LORENZO FERNANDO
Empresa: UTILMACON SA
Consejero
- Cabaleiro Lorenzo Fernando
- Ferreiro Fandiño Consuelo
- Perez Ferreiro Juan Jose
Presidente
- Cabaleiro Lorenzo Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 14, S 8, H C 11432, I/A 15 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-15
Empresa: UTILMACON SA
Consejero
- Cabaleiro Lorenzo Fernando
- Ferreiro Fandiño Consuelo
- Perez Ferreiro Juan Jose
Presidente
- Cabaleiro Lorenzo Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 13, S 8, H C 11432, I/A 14 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-15
Empresa: UTILMACON SA
Consejero
- Cabaleiro Lorenzo Fernando
- Ferreiro Fandiño Consuelo
- Perez Ferreiro Juan Jose
Presidente
- Cabaleiro Lorenzo Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 12, S 8, H C 11432, I/A 10 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-15
Empresa: UTILMACON SA
Consejero
- Cabaleiro Lorenzo Fernando
- Ferreiro Fandiño Consuelo
- Perez Ferreiro Juan Jose
Presidente
- Cabaleiro Lorenzo Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 11, S 8, H C 11432, I/A 8 (14/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-15
Información de CABALEIRO LORENZO FERNANDO
Mostramos los datos de CABALEIRO LORENZO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABALEIRO LORENZO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos