PEREZ CONTRERAS PEDRO
Informe ejecutivo de PEREZ CONTRERAS PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ CONTRERAS PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECHAPADOS DEL NORTE SA | Secretario | 18/09/2018 | 25/08/2023 |
RECHAPADOS DEL NORTE SA | Consejero | 18/09/2018 | 25/08/2023 |
RIBARROJA BUILDING SL | Administrador Mancomunado | 20/02/2023 | |
RECHAPADOS DEL NORTE SA | Consejero | 03/10/2013 | 18/09/2018 |
VINCULACIONES DE PEREZ CONTRERAS PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ CONTRERAS PEDRO
Empresa: RECHAPADOS DEL NORTE SA
Consejero
- Pastor Cortazar Domingo
- Perez Contreras Pedro
- Villate Ibarguen Carlos
Presidente
Secretario
- Perez Contreras Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 58, S 8, H BU 4170, I/A 19 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-09
Empresa: RIBARROJA BUILDING SL
Administrador Mancomunado
- Canos Capilla Francisco
- Perez Contreras Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7081, L 4384, F 37, S 8, H V 81402, I/A 3 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-46
Empresa: RECHAPADOS DEL NORTE SA
Consejero
- Pastor Cortazar Domingo
- Perez Contreras Pedro
- Villate Ibarguen Carlos
Presidente
Secretario
- Perez Contreras Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 58, S 8, H BU 4170, I/A 18 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-09
Empresa: RECHAPADOS DEL NORTE SA
Consejero
- Canos Capilla Francisco
- Pastor Cortazar Domingo
- Perez Contreras Pedro
- Villate Ibarguen Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 58, S 8, H BU 4170, I/A 18 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-09
Empresa: RECHAPADOS DEL NORTE SA
Consejero
- Canos Capilla Francisco
- Pastor Cortazar Domingo
- Perez Contreras Pedro
- Villate Ibarguen Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 57, S 8, H BU 4170, I/A 15 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-09
Empresa: RECHAPADOS DEL NORTE SA
Consejero
- Canos Capilla Francisco
- Pastor Cortazar Domingo
- Perez Contreras Pedro
- Villate Ibarguen Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 57, S 8, H BU 4170, I/A 15 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-09
Información de PEREZ CONTRERAS PEDRO
Mostramos los datos de PEREZ CONTRERAS PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ CONTRERAS PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos