CANOS CAPILLA FRANCISCO
Informe ejecutivo de CANOS CAPILLA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANOS CAPILLA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIBARROJA BUILDING SL | Administrador Mancomunado | 20/02/2023 | |
RECHAPADOS DEL NORTE SA | Secretario | 03/10/2013 | 18/09/2018 |
RECHAPADOS DEL NORTE SA | Consejero | 03/10/2013 | 18/09/2018 |
RECHAPADOS DEL NORTE SA | Apoderado | 14/03/2018 |
VINCULACIONES DE CANOS CAPILLA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANOS CAPILLA FRANCISCO
Empresa: RIBARROJA BUILDING SL
Administrador Mancomunado
- Canos Capilla Francisco
- Perez Contreras Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7081, L 4384, F 37, S 8, H V 81402, I/A 3 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-46
Empresa: RECHAPADOS DEL NORTE SA
Consejero
- Canos Capilla Francisco
- Pastor Cortazar Domingo
- Perez Contreras Pedro
- Villate Ibarguen Carlos
Presidente
Secretario
- Canos Capilla Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 58, S 8, H BU 4170, I/A 18 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-09
Empresa: RECHAPADOS DEL NORTE SA
Apoderado
- Canos Capilla Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 58, S 8, H BU 4170, I/A 17 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-09
Empresa: RECHAPADOS DEL NORTE SA
Consejero
- Canos Capilla Francisco
- Pastor Cortazar Domingo
- Perez Contreras Pedro
- Villate Ibarguen Carlos
Presidente
Secretario
- Canos Capilla Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 57, S 8, H BU 4170, I/A 15 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-09
Empresa: RECHAPADOS DEL NORTE SA
Consejero
- Canos Capilla Francisco
- Pastor Cortazar Domingo
- Perez Contreras Pedro
- Villate Ibarguen Carlos
Presidente
Secretario
- Canos Capilla Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 383, F 57, S 8, H BU 4170, I/A 15 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-09
Información de CANOS CAPILLA FRANCISCO
Mostramos los datos de CANOS CAPILLA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANOS CAPILLA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos