PEREZ CARDO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de PEREZ CARDO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ CARDO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2013 | 06/07/2022 |
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/08/2010 | 20/05/2013 |
VINCULACIONES DE PEREZ CARDO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ CARDO MIGUEL ANGEL
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alba Celemin Borja Ignacio
- Alfaro Gonzalez Cristina
- Alonso Alvarez Isaac
- Alvarez Conde Aniceto
- Aragon Prian Manuel
- Atutxa Rodriguez Urko
- Badenas Bazataqui Camelia
- Becerra Velazquez Miguel Angel
- Belarre Mares Jorge
- Bittman Gros Laura Bennett
- Blanco Corzon Monica
- Borrero Lopez Monica
- Bryon Justin Roger
- Cabaleiro Cabaleiro Jesus
- Cabanillas Vazquez Fernando
- Calero Fernandez Jose Luis
- Cardenas Gomez Sara
- Casas Fernandez Juan
- Castillo Varela Jorge
- Cebrian Mercado Carlos
- Cuadrado Martin Ivan
- Cuadros Buendia Juan Manuel
- Davila Vega Oscar
- De Andres Bedoya Marta
- Enrique Gonzalez Carnicero
- Fernandez Ortiz Diego
- Ferrero Alonso Elena
- Gallego Sanchez Francisca
- Galvez Entrena Rafael
- Garcia Pichardo Carmen
- Garcia Ruiz Del Olmo Jesus Angel
- Gomez Perez Paloma
- Gomez Salazar Eduardo
- Gonzalez Gonzalez Diego
- Gonzalez Zubieta Asier
- Guirao Soto Julio Javier
- Gutierrez Prieto Valentina
- Hidalgo Garcia Juan Antonio
- Izquierdo Ameyugo Alejandro
- Llanos Rodriguez Luis Alfonso
- Luis Rodriguez Francisco Jose
- Marquez Naranjo Francisco
- Martin Sanchez Juan Carlos
- Martinez Arizcorreta Jokin
- Martinez Roda Antonio
- Melgar Bustamante Jorge
- Molina Millan Juan
- Monroig Sbert Juana Ana
- Montes Vilanova Emili
- Negrin Diaz Ines Del Rosario
- Peiro Pons Jose Vicente
- Perez Cardo Miguel Angel
- Perez Ramos Elena
- Piñeiro Seara Mercedes
- Piñol Canela Jorge
- Porres Mateo Maria Cristina
- Porres Mateo Maria Cristina
- Prieto Parada Jose Luis
- Rebollo Trillo Maria Encarnacion
- Reguero Perez Carlos Mariano
- Rincon Carrasco Elisa
- Rodriguez Garcia Maria Del Rosario
- Rodriguez Rodriguez Paula
- Rodriguez Trenchs Landa Jose Maria
- Romero Aznar Fernando
- Sabio Ferreño Maria Clotilde
- Sanchez Ortiz Guiomar
- Sanchez Villar Miguel Angel
- Sayes Alzua Natalia
- Shepperson Adam James
- Solans Galobart Carlos
- Sopena Gimenez Marc
- Tormo Catala Beatriz
- Valles Pueyo Esther
- Vidal Casabo Javier Luis
- Zahonero Sobrino Alicia
Apoderado Mancomunado
- Akin Thomas John
- Alarcon Gonzalez Nicolas
- Alarcon Gonzalez Nicolas
- Arevalo Garcia Alberto
- Badenas Bazataqui Camelia
- Bryon Justin Roger
- Francisco Mila Saez
- Hauert Marc
- Hott Castañeda Guillermo
- Hugo Carlos Navarro Royo
- Mario Jimenez Coca
- Patel Chirag Piyush
- Rach Nihar Bakul
- Shepperson Adam James
- Shepperson Adam James
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1262 , F 183, S 8, H S 1960, I/A 4630 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Begoña Olabarria Martinez
- Navarro Martinez Jorge
- Navea Uriarte Jose Angel
- Nieto Caballo Jose Domingo
- Niñz Lousas Jose Vicente
- Nogueira Riesgo Luis
- Noriega Rodriguez Carmen Cruz
- Notario Martin Jose Antonio
- Novales Solabarria Pedro Maria
- Nuñez Arnes Javier
- Ojeda Tejeda Jesus
- Olagorta Maza Gorka
- Olalde Eguino Jesus Maria
- Olalde Maguregui Maria Inmaculada
- Olmo Sampedro Carolina Del
- Ordad Martin Baltasar
- Orden Vera Maria Elisa
- Ordoñez Fernandez Carlos
- Ormazabal Rodriguez Nicolas
- Oro Gutierrez Lucia Yolanda
- Orol Garcia Pablo
- Ortega De Castro Jaione
- Ortega Gonzalez Jose Manuel
- Ortega Polo Sandra
- Ortega Rubio Maria Del Carmen
- Ortiz Barredo Aitziber
- Ortiz Garcia Rafael
- Ortuzar Zabala Miren Edurne
- Orue Azpeitia Iñigo Javier
- Osante Martinez Marta
- Otero Garcia Juan Jose
- Otero Seijas Susana
- Otero Teira Carlos
- Otero Varela Rosa Maria
- Outes Barrio Gemma Cristina
- Ovalle Alvarez Jorge
- Pacheco De Las Cuevas Alberto
- Pagan Campos Rafael
- Palacio Romero Maria De
- Pallares Basalo Montserrat
- Palomino Moraleda Maria Luz
- Palomo De Nicolas Juan Alberto
- Paradelo Diez Ana Maria
- Pardo Lopez Martina
- Pariente Gutierrez Laura
- Pascual Garcia Maria Jose
- Paz Lobato Ramon
- Pedro Andres Sonia De
- Pedrosa Cadierno Luis Angel
- Pego Granja Viviana
- Pellicer Sanmartin Jordi
- Peña Criado Jesus Maria
- Peña Sanchez Nicanor
- Penin Alvarez Carmen
- Penoucos Del Rio Javier
- Pereda Diaz De Barcena Jose Antonio
- Pereiro Liñares Eduardo Antonio
- Perez Alvarez Alfredo Emilio
- Perez Alvarez Maria Celia
- Perez Augusto Jose Luis
- Perez Calvo Maria Isabel
- Perez Cardo Miguel Angel
- Perez De La Huerta Francisco Javier
- Perez De Villareal Grande Nuria
- Perez Del Val Carlos
- Perez Devesa Elena
- Perez Diaz-munio Pedro
- Perez Dorado Andres
- Perez Dorado Fatima
- Perez Garcia Juan Jose
- Perez Gil Esther
- Perez Lopez Horacio
- Perez Medrano Alfredo
- Perez Medrano Alvaro
- Perez Mouriño Mario
- Perez Pazos Juan Carlos
- Perez Prieto Javier
- Perez Rubio Beatriz
- Perez Santoveña Maria Concepcion
- Peris Fernandez Laura
- Pernas Gomez Rosa Maria
- Peruyero Martinez Jose Antonio
- Picon Zarandona Fernando
- Pilo Pintado Jose Alfonso
- Piñeiro Castaño Ana Maria
- Piñeiro Seara Mercedes
- Piñol Montcusi Lidia
- Pinto Castiñeira Maria Teresa
- Pita Regueiro Maria Belen
- Plana Tullot Marta
- Plaza Delgado Maria Luisa
- Polo Romero Ivan
- Ponce De Leon Seoane Gonzalo
- Ponce Soto Oscar
- Portela Lores Alexandra
- Pozo Rincon Juan Antonio Del
- Prado Fernandez Alfonso
- Prieto Gonzalez Nicolas
- Prieto Martinez Amaya
- Prieto Ocaña Marcos
- Prieto Panero Miguel
- Primo Garcia Carmen
- Puelles Gomez Manuel Joaquin
- Puente Garcia Jose Emilio
- Puente Mazariegos Jose Emiliano
- Queiruga Triñanes Miguel
- Quijano Diez Ana Carmen
- Quintanilla Gomez Ignacio
- Quinteiro Justo Maria Montserrat
- Quintela Garcia Emma
- Quintela Loureiro Marta
- Quiroga Gallego Jose
- Rama Fernandez Luis Melchor
- Ramoneda Errazkin Ainara
- Ramos Coalla Lucia
- Ramos Diaz Jose Julian
- Ramos Gonzalez Esperanza
- Ramos Martin Juan Carlos
- Ramos Rodriguez Fernando
- Rañal Graña Manuel
- Rando Vallinas Manuel
- Ranera Gonzalez Carlos
- Rasines Perez Manuel
- Real Fernandez Carlos
- Rebolledo De La Calle Diego
- Rebollo Gutierrez Lucio Fernando
- Redondo Gutierrez Antonio
- Reija Fernandez Ruben Angel
- Relea Fernandez Maria Del Valle
- Rendueles Valdes Alejandra
- Renedo Gomez Maria Del Mar
- Rengel Larrea Jose Luis
- Represa Marcos Alberto
- Retuerto Rodriguez Raul
- Revilla Vargas Alfredo
- Revuelta Villarroel Antonio Jesus
- Rey Alvariño Roberto
- Rey Senra Joaquin
- Reyes Echazarreta Ignacio
- Riande Bueno Jose Carlos
- Riba Llorens Jose Maria
- Ribadavia Tarrio Isabel
- Ribas Estalella Ivonne
- Rico Vicente Josue
- Riera Fernandez Maria
- Rincon Alvarez Ignacio
- Rio Roman Emilio Carlos
- Rivadulla Pereira Teodoro Francisco
- Rivas Gomez Luis Fernando
- Rivas Grande Blas
- Rivera Pena Raquel Maria
- Rivero Suaez Aranzazu
- Robles San Miguel Jose Antonio
- Rodeño Sagardi Miguel Angel
- Rodiño Piñeiro Ana Isabel
- Rodrigo Gutierrez Maria
- Rodriguez Alvarez Juan Carlos
- Rodriguez Alvarez Mauro Javier
- Rodriguez Arguelles Antonio Vicente
- Rodriguez Bugarin Ana Maria
- Rodriguez Cuesta Eduardo
- Rodriguez De Ron Silvia
- Rodriguez Exposito Jose Ramon
- Rodriguez Fernandez Antonio
- Rodriguez Fernandez Manuel
- Rodriguez Fernandez Oscar
- Rodriguez Fontaneda Laura Isabel
- Rodriguez Garcia Daniel
- Rodriguez Garcia Jose Carlos
- Rodriguez Hernandez Pedro
- Rodriguez Manjarres Daniel
- Rodriguez Marciel David
- Rodriguez Martinez Ana Isabel
- Rodriguez Mendez Vanesa
- Rodriguez Miragaya Maria Sonia
- Rodriguez Mosquera Fernando
- Rodriguez Mosquera Sonia
- Rodriguez Muñiz Roberto
- Rodriguez Nuñez Lucia
- Rodriguez Paz Alfonso Rodrigo
- Rodriguez Perez Alvaro
- Rodriguez Quintas Julio
- Rodriguez Rodriguez Francisco
- Rodriguez Rodriguez Javier David
- Rodriguez Sastre Elias
- Rodriguez Suarez Severo Eduardo
- Rodriguez Vallejo Jose Feliciano
- Rodriguez Vicente Ana
- Rodriguez Vicente Demetrio
- Rodriguez Vicente Fernando
- Rodriguez Zapico David
- Rojas Millan Enrique
- Rojas Tranque Luis Ignacio
- Rojo Barriga Francisco Javier
- Ron Ventoso Ana
- Rotaeche Del Campo Angel
- Rozas Alvarez Ana Maria
- Rua Parapar Antonio
- Rubianes Marcada Jose Javier
- Rubio Escolar Victorino
- Rucabado Fomperosa Daniel
- Ruiz-apilanez Mehave Josep Ramon
- Ruiz Canales Beatriz
- Ruiz Conde Raul
- Ruiz De Gauna Castillo Juan Carlos
- Ruiz De Las Heras Juan Alberto
- Ruiz Delgado Aurelio Tomas
- Ruiz Fagundez Amaia
- Ruiz Fernandez Jose Rafael
- Ruiz Olivares De Francisco Francisco
- Ruiz Peiteado Juan Jose
- Ruiz Tovar Santiago
- Rweeon Garcia Dositeo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1053 , F 7, S 8, H S 1960, I/A 2316 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-39
Empresa: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Guijarro Francisco Javier
- Alarcon Quiñonero Marta
- Alfonso Pardo Jose
- Alonso Gomez Maria Del Carmen
- Alonso Montemayor Jose Antonio
- Alvarez Del Olmo Javier Carlos
- Aviles Caloto Fernando
- Baquero Garayoa Jesus
- Barrutia Legarreta Fernando
- Benito Boyero Julian
- Bermejo Blasco Juan
- Blasco Valero German
- Blazquez Gomez De Segura Jose Andres
- Bonell Calabuig Victor Manuel
- Brantuas Calvo Maria Nieves
- Bueno Naranjo Ricardo
- Calvet Boira Dionisio
- Caro Oviedo Manuel
- Carpintero Vazquez Enrique
- Comino Mateos Samuel
- Cornella Gomez David
- Corrales Romero Jesus Del Gran Poder
- Creus Fustagueras Josep Maria
- Cruz Mendez Carlos
- De Leon Socorro David Jesus
- Diaz Perea Sandra
- Esteban Martin Luis Fernando
- Fernandez Bejarano Doroteo
- Fernandez Garcia Angel Javier
- Ferrer Rubianes Jaime
- Galduroz Alvarez Juan Jose
- Gallego Dominguez Luis Miguel
- Garcia Serrano Vicente Javier
- Gomez Alonso Jose Angel
- Gomez Coronado Ivan
- Gomez Rodriguez Manuel
- Gonzalez Lamadrid Lucas
- Gracia Muñoz Salvador
- Guillem Pla Raquel
- Guillen Mecho Juan Pedro
- Jimenez Bescos Salvador
- Jimenez Rodriguez Nieves
- Lagaron Gomez Fernando
- Lanao Castan Roman
- Llamas Iglesias Rafael Jorge
- Llamas Navarro Ramon
- Lopez Vela Juan
- Lorenzo Conde Jesus
- Luna Calderon Francisco Javier
- Manchon Mateos Isabel Maria
- Mariscal Gonzalez Antonio Francisco
- Martin Gonzalez Joaquin
- Martin Nieto Carlos
- Martin Perez Francisco
- Martin Solanas Lucrecia
- Martin-zamorano Ecija Elisa
- Mateo Clavero Jose Miguel
- Mayoral Tomeo Alfredo
- Mena Casado Antonio
- Moñino Pereñiguez Jose
- Montero Hernandez Angel Luis
- Moreno Garcia Gema Maria
- Moro Dos Santos Juan Carlos
- Moro Mateos Manuel
- Mota Lopez Juan Enrique
- Ormaechea Gonzalez Jose Antonio
- Parejo Lopez Francisco
- Pascual Sole Llorenc
- Peña Criado Jesus Maria
- Peña De La Presa Maximo
- Peral Saeta Jesus
- Perea Fuentes Angel Jesus
- Perez Cardo Miguel Angel
- Prieto Lopez Juan Antonio
- Quintana Santana Ana Paula
- Riera Garcia Jaime
- Rivera Fernandez Maria Dolores
- Rivera Martin Jose Luis
- Roche Del Rio Marcos
- Rodriguez Castilla Jorge Antonio
- Romero Maroño Natividad
- Rubiño Lopez Eloisa Dolores
- Ruiz Naranjo Francisco Javier
- Ruiz Romero Enrique
- Sanchez Ruiz Jose Antonio
- Sanfrutos Aparicio Africa
- Santos Granado Mauricio
- Seija Sanchez Flora
- Serra Almecija Jose
- Serrano Garcia Luis
- Suarez Sanz Jose Maria
- Sujar Pulgarin Emilio
- Torres Ysern Florencio Fernando
- Trujillo Gonzalez Francisco
- Ull Rosa Juan Rafael
- Vidal Albesa Juan Jose
- Vidal Pardo Miguel
- Villa Navarro Maria Felisa
- Vindel Carrasco Oscar Francisco
- Vivancos Centellas Juan Jose
- Zarco Carrillo Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25996 , F 194, S 8, H M 28968, I/A 6142 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-28
Información de PEREZ CARDO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de PEREZ CARDO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ CARDO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos