HAUERT MARC
Informe ejecutivo de HAUERT MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HAUERT MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTANDER FINTECH HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado | 21/07/2021 | 14/02/2023 |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado | 01/03/2016 | 06/07/2022 |
VINCULACIONES DE HAUERT MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HAUERT MARC
Empresa: SANTANDER FINTECH HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40672 , F 25, S 8, H M 697553, I/A 15 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alba Celemin Borja Ignacio
- Alfaro Gonzalez Cristina
- Alonso Alvarez Isaac
- Alvarez Conde Aniceto
- Aragon Prian Manuel
- Atutxa Rodriguez Urko
- Badenas Bazataqui Camelia
- Becerra Velazquez Miguel Angel
- Belarre Mares Jorge
- Bittman Gros Laura Bennett
- Blanco Corzon Monica
- Borrero Lopez Monica
- Bryon Justin Roger
- Cabaleiro Cabaleiro Jesus
- Cabanillas Vazquez Fernando
- Calero Fernandez Jose Luis
- Cardenas Gomez Sara
- Casas Fernandez Juan
- Castillo Varela Jorge
- Cebrian Mercado Carlos
- Cuadrado Martin Ivan
- Cuadros Buendia Juan Manuel
- Davila Vega Oscar
- De Andres Bedoya Marta
- Enrique Gonzalez Carnicero
- Fernandez Ortiz Diego
- Ferrero Alonso Elena
- Gallego Sanchez Francisca
- Galvez Entrena Rafael
- Garcia Pichardo Carmen
- Garcia Ruiz Del Olmo Jesus Angel
- Gomez Perez Paloma
- Gomez Salazar Eduardo
- Gonzalez Gonzalez Diego
- Gonzalez Zubieta Asier
- Guirao Soto Julio Javier
- Gutierrez Prieto Valentina
- Hidalgo Garcia Juan Antonio
- Izquierdo Ameyugo Alejandro
- Llanos Rodriguez Luis Alfonso
- Luis Rodriguez Francisco Jose
- Marquez Naranjo Francisco
- Martin Sanchez Juan Carlos
- Martinez Arizcorreta Jokin
- Martinez Roda Antonio
- Melgar Bustamante Jorge
- Molina Millan Juan
- Monroig Sbert Juana Ana
- Montes Vilanova Emili
- Negrin Diaz Ines Del Rosario
- Peiro Pons Jose Vicente
- Perez Cardo Miguel Angel
- Perez Ramos Elena
- Piñeiro Seara Mercedes
- Piñol Canela Jorge
- Porres Mateo Maria Cristina
- Porres Mateo Maria Cristina
- Prieto Parada Jose Luis
- Rebollo Trillo Maria Encarnacion
- Reguero Perez Carlos Mariano
- Rincon Carrasco Elisa
- Rodriguez Garcia Maria Del Rosario
- Rodriguez Rodriguez Paula
- Rodriguez Trenchs Landa Jose Maria
- Romero Aznar Fernando
- Sabio Ferreño Maria Clotilde
- Sanchez Ortiz Guiomar
- Sanchez Villar Miguel Angel
- Sayes Alzua Natalia
- Shepperson Adam James
- Solans Galobart Carlos
- Sopena Gimenez Marc
- Tormo Catala Beatriz
- Valles Pueyo Esther
- Vidal Casabo Javier Luis
- Zahonero Sobrino Alicia
Apoderado Mancomunado
- Akin Thomas John
- Alarcon Gonzalez Nicolas
- Alarcon Gonzalez Nicolas
- Arevalo Garcia Alberto
- Badenas Bazataqui Camelia
- Bryon Justin Roger
- Francisco Mila Saez
- Hauert Marc
- Hott Castañeda Guillermo
- Hugo Carlos Navarro Royo
- Mario Jimenez Coca
- Patel Chirag Piyush
- Rach Nihar Bakul
- Shepperson Adam James
- Shepperson Adam James
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1262 , F 183, S 8, H S 1960, I/A 4630 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-39
Empresa: SANTANDER FINTECH HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40672 , F 21, S 8, H M 697553, I/A 8 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
- Aguilar Santiago Jaime
- Algorri Garcia Gonzalo
- Arribas Alcolado Enrique Javier
- Bachiller Llurda Monica
- Barti Cantenys Pedro
- Bustamante Asenjo Miguel
- Colmenar Palomares Mariano
- Colombo Julian Leandro
- Corrales Menezo Victor Manuel
- De Mingo Kaminouchi Pedro
- Diez Zapatero Juan Carlos
- Esteban Torres Luis Alfonso
- Fermin Sanchez-mayoral Manzaneque
- Fernandez Suarez Sonia
- Galiana Guiu Francisco
- Galiñanes Gonzalez Jose Antonio
- Gamez Martinez Sergio Tomas
- Garcia Fernandez Pedro
- Garcia Garnacho Ignacio Fernando
- Garcia Martinez Maria De La O
- Hauert Marc
- Hernandez Pascual Carlos Javier
- Javier Guijarro Zarceño
- Jimenez Arellano Larrea Patricia
- Jimenez Toro Natalia Maria
- Luis Alberto Sanchez Gonzalez
- Marin Romano Marta De Los Desamparados
- Martin Guirado Juan Carlos
- Martin Jimenez Jorge
- Martinez De La Torre Francisco Javier
- Medina Gomez Felipe
- Montiel Gonzalez De Aguilar Enrique
- Moreno Torres Galvez Silvia
- Morton Vignoles Philip
- Narvarte Ichazo Ignacio
- Navajo Turegano Ruben
- Piñan Gaviria Jose Francisco
- Rayon Liranzo Almudena
- Roberto Sanchez Garcia
- Rojo Sevillano Carlos Maria
- Romero Del Real Pedro
- Rubio Fernandez Carlos
- Salazar Llombart Carlos Javier
- Sanchez Salazar Francisco Jose
- Segovia Martinez Joaquin
- Val Borderas Carlos
- Vallejo Ortega Elena
- Villoslada Montpart Oscar
- Ximenez Nores Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1089 , F 199, S 8, H S 1960, I/A 2969 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-39
Información de HAUERT MARC
Mostramos los datos de HAUERT MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HAUERT MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos