PEREZ CALVO JORGE
Informe ejecutivo de PEREZ CALVO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ CALVO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARMORAL 2012 SL | Administrador Mancomunado | 23/02/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ CALVO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ CALVO JORGE
Empresa: DAKAL 2003 SL
Administrador Unico
- Perez Calvo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18467 , F 106, S 8, H M 320673, I/A 6 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-28
Empresa: ROJOFAN SL
Administrador Solidario
- Perez Calvo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36200 , F 131, S 8, H M 650524, I/A 2 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Empresa: DAKAL 2003 SL
Administrador Unico
- Perez Calvo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18467 , F 105, S 8, H M 320673, I/A 5 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-28
Empresa: ROJOFAN SL
Administrador Solidario
- Perez Calvo Jorge
- Santos Fandiño Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36200 , F 130, S 8, H M 650524, I/A 1 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-28
Empresa: MARMORAL 2012 SL
Administrador Mancomunado
- Perez Calvo David
- Perez Calvo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29676 , F 110, S 8, H M 533988, I/A 1 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-28
Información de PEREZ CALVO JORGE
Mostramos los datos de PEREZ CALVO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ CALVO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos