PEREZ CALVO DAVID
Informe ejecutivo de PEREZ CALVO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ CALVO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARMORAL 2012 SL | Administrador Mancomunado | 23/02/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ CALVO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ CALVO DAVID
Empresa: MASA GALICIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perez Calvo David
- Uribarri Duran Eusebio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3328 , F 186, S 8, H C 4765, I/A 104 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-15
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perez Calvo David
- Uribarri Duran Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17679 , F 224, S 8, H M 304379, I/A 194 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perez Calvo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17679 , F 203, S 8, H M 304379, I/A 144 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Empresa: MASA GALICIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perez Calvo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3328 , F 181, S 8, H C 4765, I/A 80 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-15
Empresa: MARMORAL 2012 SL
Administrador Mancomunado
- Perez Calvo David
- Perez Calvo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29676 , F 110, S 8, H M 533988, I/A 1 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-28
Información de PEREZ CALVO DAVID
Mostramos los datos de PEREZ CALVO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ CALVO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos