PEREZ ALADREN JUAN PABLO
Informe ejecutivo de PEREZ ALADREN JUAN PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ ALADREN JUAN PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPACIO AVIATION MAINTENANCE SL | Apoderado | 10/04/2017 |
VINCULACIONES DE PEREZ ALADREN JUAN PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ ALADREN JUAN PABLO
Empresa: MALIBHU JET CONSULTING SL
Liquidador
- Perez Aladren Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35835 , F 10, S 8, H M 643815, I/A 2 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Empresa: MALIBHU JET CONSULTING SL
Administrador Unico
- Perez Aladren Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35835 , F 10, S 8, H M 643815, I/A 2 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Empresa: ESPACIO AVIATION MANAGEMENT SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31018 , F 5, S 8, H M 380058, I/A 31 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Empresa: ESPACIO AVIATION MANAGEMENT SL
Apoderado
- Perez Aladren Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31018 , F 5, S 8, H M 380058, I/A 29 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-28
Empresa: ESPACIO AVIATION MAINTENANCE SL
Apoderado
- Perez Aladren Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30468 , F 139, S 8, H M 548313, I/A 11 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-28
Empresa: MALIBHU JET CONSULTING SL
Administrador Unico
- Perez Aladren Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35835 , F 8, S 8, H M 643815, I/A 1 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Empresa: MALIBHU JET CONSULTING SL
Socio Único
- Perez Aladren Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35835 , F 8, S 8, H M 643815, I/A 1 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Información de PEREZ ALADREN JUAN PABLO
Mostramos los datos de PEREZ ALADREN JUAN PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ ALADREN JUAN PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos