MUÑOZ REDONDO MARIA-ISABEL
Informe ejecutivo de MUÑOZ REDONDO MARIA-ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 25
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ REDONDO MARIA-ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO VILLAR MIR SA | Apoderado | 10/01/2018 | |
ESPACIO ACTIVOS FINANCIEROS SL | Apoderado | 01/12/2017 | |
COMPAÑIA AGRICOLA INMOBILIARIA ZARAGOZANA CAIZ SL | Apoderado | 01/12/2017 | |
CAIZ INMUEBLES EN RENTA SL | Apoderado | 30/11/2017 | |
INMOBILIARIA ESPACIO SA | Apoderado | 30/11/2017 | |
INMOBILIARIA ESPACIO SA | Apoderado | 16/10/2014 | |
CAIZ INMUEBLES EN RENTA SL | Apoderado | 16/10/2014 | |
COMPAÑIA AGRICOLA INMOBILIARIA ZARAGOZANA CAIZ SL | Apoderado | 16/10/2014 | |
ESPACIO ACTIVOS FINANCIEROS SL | Apoderado Solidario | 16/10/2014 | |
INMOBILIARIA ESPACIO SA | Apoderado | 26/08/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MUÑOZ REDONDO MARIA-ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ REDONDO MARIA-ISABEL
Empresa: ESPACIO AVIATION MANAGEMENT SL
Apoderado
- Garrido Ruano Manuel
- Garrido Ruano Manuel
- Muñoz Redondo Maria-isabel
- Perez Aladren Juan Pablo
- Perez Alarden Juan Pablo
- Sanchez Turrero Miranda Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31018 , F 5, S 8, H M 380058, I/A 31 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Empresa: GRUPO VILLAR MIR SA
Apoderado
- Muñoz Redondo Maria-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29163 , F 149, S 8, H M 243775, I/A 48 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Apoderado
- Muñoz Redondo Maria-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27514 , F 54, S 8, H M 85827, I/A 67 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-28
Empresa: ESPACIO ACTIVOS FINANCIEROS SL
Apoderado
- Muñoz Redondo Maria-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29952 , F 192, S 8, H M 128900, I/A 65 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-28
Empresa: INMOBILIARIA ESPACIO SA
Apoderado
- Muñoz Redondo Maria-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28422 , F 83, S 8, H M 74945, I/A 208 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-28
Empresa: CAIZ INMUEBLES EN RENTA SL
Apoderado
- Muñoz Redondo Maria-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28972 , F 33, S 8, H M 387053, I/A 20 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-28
Empresa: ESPACIO ACTIVOS FINANCIEROS SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Redondo Maria-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29952 , F 189, S 8, H M 128900, I/A 57 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Apoderado
- Muñoz Redondo Maria-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27514 , F 51, S 8, H M 85827, I/A 63 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Empresa: CAIZ INMUEBLES EN RENTA SL
Apoderado
- Muñoz Redondo Maria-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28972 , F 32, S 8, H M 387053, I/A 18 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Empresa: INMOBILIARIA ESPACIO SA
Apoderado
- Muñoz Redondo Maria-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28422 , F 80, S 8, H M 74945, I/A 198 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ REDONDO MARIA-ISABEL
Mostramos los datos de MUÑOZ REDONDO MARIA-ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ REDONDO MARIA-ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos