PERELLO SANTANDREU FERNANDO
Informe ejecutivo de PERELLO SANTANDREU FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PERELLO SANTANDREU FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAJES EUROMAR SA | Administrador Solidario | 08/08/2013 | |
HERMES TOURS SA | Administrador Unico | 28/02/2013 | |
PEREGO SL | Administrador Unico | 04/10/2012 | |
HISFRAN SA | Administrador Unico | 21/09/2012 |
VINCULACIONES DE PERELLO SANTANDREU FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERELLO SANTANDREU FERNANDO
Empresa: VIAJES EUROMAR SA
Administrador Solidario
- Perello Beau Pascual Pablo
- Perello Santandreu Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 81, S 8, H PM 8516, I/A 32 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-07
Empresa: HERMES TOURS SA
Administrador Unico
- Perello Santandreu Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2222 , F 12, S 8, H PM 6706, I/A 7 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-07
Empresa: PEREGO SL
Administrador Unico
- Perello Santandreu Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1101 , F 12, S 8, H PM 14100, I/A 3 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-07
Empresa: HISFRAN SA
Administrador Unico
- Perello Santandreu Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1952 , F 50, S 8, H PM 6716, I/A 8 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-189-07
Información de PERELLO SANTANDREU FERNANDO
Mostramos los datos de PERELLO SANTANDREU FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERELLO SANTANDREU FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos