PERELLO BEAU PASCUAL PABLO
Informe ejecutivo de PERELLO BEAU PASCUAL PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERELLO BEAU PASCUAL PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAPASFE SA | Liquidador | 04/02/2015 | |
VIAJES EUROMAR SA | Administrador Unico | 08/08/2013 | |
VIAJES EUROPLAYAS SA | Administrador Unico | 31/07/2013 | |
EUROEUKU SL | Administrador Unico | 11/02/2013 |
VINCULACIONES DE PERELLO BEAU PASCUAL PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERELLO BEAU PASCUAL PABLO
Empresa: VIAJES EUROPLAYAS SA
Administrador Unico
- Perello Beau Pascual Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 4, S 8, H PM 18527, I/A 7 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-07
Empresa: VIAJES EUROMAR SA
Administrador Unico
- Perello Beau Pascual Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2574 , F 23, S 8, H PM 8516, I/A 37 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-07
Empresa: SAPASFE SA
Liquidador
- Perello Beau Pascual Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3091 , F 3, S 8, H TF 45724, I/A 2 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-38
Empresa: SAPASFE SA
Administrador Unico
- Perello Beau Pascual Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3091 , F 3, S 8, H TF 45724, I/A 2 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-38
Empresa: VIAJES EUROMAR SA
Administrador Unico
- Perello Beau Pascual Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 81, S 8, H PM 8516, I/A 32 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-07
Empresa: VIAJES EUROMAR SA
Administrador Solidario
- Perello Beau Pascual Pablo
- Perello Santandreu Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 81, S 8, H PM 8516, I/A 32 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-07
Empresa: VIAJES EUROPLAYAS SA
Administrador Unico
- Perello Beau Pascual Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1207 , F 20, S 8, H PM 18527, I/A 6 (31/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-07
Empresa: VIAJES EUROPLAYAS SA
Administrador Solidario
- Perello Beau Eva Maria Pablo
- Perello Beau Pascual Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1207 , F 20, S 8, H PM 18527, I/A 6 (31/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-07
Empresa: EUROEUKU SL
Administrador Unico
- Perello Beau Pascual Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511 , F 165, S 8, H PM 70399, I/A 2 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-07
Empresa: SAEPAMA SL
Administrador Unico
- Perello Beau Pascual Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2001 , F 38, S 8, H PM 44661, I/A 2 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-07
VER MAS ACTOS
Información de PERELLO BEAU PASCUAL PABLO
Mostramos los datos de PERELLO BEAU PASCUAL PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERELLO BEAU PASCUAL PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos