PERELLO ROWLEY EVA
Informe ejecutivo de PERELLO ROWLEY EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PERELLO ROWLEY EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO DE ARQUITECTURA TECNICA PERELLO SL | Administrador Solidario | 02/01/2012 | 13/08/2012 |
WESTIE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 01/09/2011 |
VINCULACIONES DE PERELLO ROWLEY EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERELLO ROWLEY EVA
Administrador Solidario
- Perello Rowley Eva
- Perello Rowley Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 201, S 8, H PM 41381, I/A 5 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-07
Administrador Solidario
- Perello Gaya Juan
- Perello Rowley Eva
- Perello Rowley Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 201, S 8, H PM 41381, I/A 4 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-07
Empresa: WESTIE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Perello Rowley Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1799 , F 94, S 8, H PM 37264, I/A 2 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-07
Información de PERELLO ROWLEY EVA
Mostramos los datos de PERELLO ROWLEY EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERELLO ROWLEY EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos