PERELLO GAYA JUAN
Informe ejecutivo de PERELLO GAYA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PERELLO GAYA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO DE ARQUITECTURA TECNICA PERELLO SL | Administrador Unico | 13/08/2012 | |
ESTUDIO DE ARQUITECTURA TECNICA PERELLO SL | Administrador Solidario | 02/01/2012 | |
WESTIE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 01/09/2011 |
VINCULACIONES DE PERELLO GAYA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERELLO GAYA JUAN
Administrador Unico
- Perello Gaya Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 201, S 8, H PM 41381, I/A 5 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-07
Administrador Solidario
- Perello Gaya Juan
- Perello Rowley Eva
- Perello Rowley Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 201, S 8, H PM 41381, I/A 4 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-07
Administrador Unico
- Perello Gaya Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 201, S 8, H PM 41381, I/A 4 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-07
Empresa: WESTIE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Perello Gaya Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1799 , F 94, S 8, H PM 37264, I/A 2 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-07
Información de PERELLO GAYA JUAN
Mostramos los datos de PERELLO GAYA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERELLO GAYA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos