PEREGRINA PEREZ JAVIER MIGUEL
Informe ejecutivo de PEREGRINA PEREZ JAVIER MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PEREGRINA PEREZ JAVIER MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEARNING IMF SL | Apoderado | 29/08/2023 | |
AULA VIRTUAL DAE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/08/2023 | |
GRUPO PARADIGMA DAE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/08/2023 | |
CENTRO DE FORMACION CAPITOL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/08/2023 | |
RODRIGO GIORGETA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/08/2023 | |
INSTITUTO DE CIENCIAS EMPRESARIALES IMF SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/08/2023 | |
IMF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL SL | Apoderado | 22/08/2023 | |
CENTRO UNIVERSITARIO IMF SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/08/2023 |
VINCULACIONES DE PEREGRINA PEREZ JAVIER MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREGRINA PEREZ JAVIER MIGUEL
Empresa: LEARNING IMF SL
Apoderado
- Esteban Iriarte Juan Antonio
- Manzano Martinez Urbano
- Mateo Sanz Fernando
- Peregrina Perez Javier Miguel
- Uribarri Zarranz Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42604 , F 80, S 8, H M 355938, I/A 21 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-28
Empresa: RODRIGO GIORGETA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Iriarte Juan Antonio
- Manzano Martinez Urbano
- Mateo Sanz Fernando
- Peregrina Perez Javier Miguel
- Uribarri Zarranz Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7448, L 4749, F 48, S 8, H V 89136, I/A 17 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-46
Empresa: CENTRO DE FORMACION CAPITOL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Iriarte Juan Antonio
- Manzano Martinez Urbano
- Mateo Sanz Fernando
- Peregrina Perez Javier Miguel
- Uribarri Zarranz Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9522, L 6804, F 67, S 8, H V 150261, I/A 18 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-46
Empresa: GRUPO PARADIGMA DAE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Iriarte Juan Antonio
- Manzano Martinez Urbano
- Mateo Sanz Fernando
- Peregrina Perez Javier Miguel
- Uribarri Zarranz Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5936, L 3242, F 214, S 8, H V 57382, I/A 14 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-46
Empresa: AULA VIRTUAL DAE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Iriarte Juan Antonio
- Manzano Martinez Urbano
- Mateo Sanz Fernando
- Peregrina Perez Javier Miguel
- Uribarri Zarranz Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9204, L 6487, F 159, S 8, H V 139631, I/A 10 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-46
Apoderado
- Esteban Iriarte Juan Antonio
- Manzano Martinez Urbano
- Mateo Sanz Fernando
- Peregrina Perez Javier Miguel
- Uribarri Zarranz Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43036 , F 143, S 8, H M 588725, I/A 21 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Iriarte Juan Antonio
- Manzano Martinez Urbano
- Mateo Sanz Fernando
- Peregrina Perez Javier Miguel
- Uribarri Zarranz Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39378 , F 188, S 8, H M 699202, I/A 13 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Briceño Lagos Conrado
- Esteban Iriarte Juan Antonio
- Manzano Martinez Urbano
- Mateo Sanz Fernando
- Peregrina Perez Javier Miguel
- Uribarri Zarranz Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43233 , F 202, S 8, H M 530145, I/A 22 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-28
Empresa: IMF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL SL
Apoderado
- Briceño Lagos Conrado
- Esteban Iriarte Juan Antonio
- Manzano Martinez Urbano
- Mateo Sanz Fernando
- Peregrina Perez Javier Miguel
- Uribarri Zarranz Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38574 , F 110, S 8, H M 287738, I/A 48 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-28
Empresa: CENTRO UNIVERSITARIO IMF SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Iriarte Juan Antonio
- Manzano Martinez Urbano
- Mateo Sanz Fernando
- Peregrina Perez Javier Miguel
- Uribarri Zarranz Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43497 , F 165, S 8, H M 768222, I/A 6 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-28
VER MAS ACTOS
Información de PEREGRINA PEREZ JAVIER MIGUEL
Mostramos los datos de PEREGRINA PEREZ JAVIER MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREGRINA PEREZ JAVIER MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos