PERE ARAGONES POCH
Informe ejecutivo de PERE ARAGONES POCH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PERE ARAGONES POCH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROSAMAR SA | Consejero | 30/06/2015 | 16/04/2018 |
ROSAMAR SA | Secretario | 06/07/2010 | 16/04/2018 |
PROMOCIONS D'HOSTALERIA BRAVA SL | Administrador Solidario | 22/03/2018 | |
PORTARAS SL | Administrador Solidario | 22/03/2018 | |
MARTESA SL | Administrador Solidario | 22/03/2018 | |
INTU SA | Consejero | 29/06/2015 | 22/03/2018 |
INMOBILIARIA REPOS SA | Consejero | 30/06/2015 | 22/03/2018 |
INTU SA | Secretario | 05/07/2010 | 22/03/2018 |
INMOBILIARIA REPOS SA | Secretario | 06/07/2010 | 22/03/2018 |
VINCULACIONES DE PERE ARAGONES POCH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERE ARAGONES POCH
Empresa: ROSAMAR SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Pere Aragones Poch
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 74, S 8, H GI 3237, I/A 26 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-17
Empresa: INTU SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Pere Aragones Poch
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 35, S 8, H GI 246, I/A 26 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-17
Empresa: INMOBILIARIA REPOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Pere Aragones Poch
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 80, S 8, H GI 3243, I/A 34 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-17
Empresa: MARTESA SL
Administrador Solidario
- Pere Aragones Poch
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 196, S 8, H GI 9556, I/A 15 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-17
Empresa: PORTARAS SL
Administrador Solidario
- Alejandro Portavella Andreu
- Pere Aragones Poch
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1327 , F 7, S 8, H GI 22398, I/A 5 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-17
Empresa: PROMOCIONS D'HOSTALERIA BRAVA SL
Administrador Solidario
- Alejandro Portavella Andreu
- Pere Aragones Poch
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 166, S 8, H GI 23027, I/A 3 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-17
Empresa: INMOBILIARIA REPOS SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Pere Aragones Poch
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 79, S 8, H GI 3243, I/A 32 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-17
Empresa: ROSAMAR SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Pere Aragones Poch
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 74, S 8, H GI 3237, I/A 24 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-17
Empresa: INTU SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Pere Aragones Poch
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 35, S 8, H GI 246, I/A 25 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-17
Empresa: INMOBILIARIA REPOS SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Pere Aragones Poch
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 79, S 8, H GI 3243, I/A 30 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-17
VER MAS ACTOS
Información de PERE ARAGONES POCH
Mostramos los datos de PERE ARAGONES POCH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERE ARAGONES POCH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos