JOSEP ARAGONES POCH
Informe ejecutivo de JOSEP ARAGONES POCH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JOSEP ARAGONES POCH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROSAMAR SA | Consejero | 06/07/2010 | 16/04/2018 |
INTU SA | Consejero | 05/07/2010 | 22/03/2018 |
INMOBILIARIA REPOS SA | Consejero | 06/07/2010 | 22/03/2018 |
VINCULACIONES DE JOSEP ARAGONES POCH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEP ARAGONES POCH
Empresa: ROSAMAR SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 74, S 8, H GI 3237, I/A 26 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-17
Empresa: INTU SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 35, S 8, H GI 246, I/A 26 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-17
Empresa: INMOBILIARIA REPOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 80, S 8, H GI 3243, I/A 34 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-17
Empresa: INMOBILIARIA REPOS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 79, S 8, H GI 3243, I/A 32 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-17
Empresa: ROSAMAR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 74, S 8, H GI 3237, I/A 24 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-17
Empresa: INTU SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 35, S 8, H GI 246, I/A 25 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-17
Empresa: INMOBILIARIA REPOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Josep Aragones Poch
- Maria Dolors Portavella Fontanals
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 79, S 8, H GI 3243, I/A 30 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-17
Empresa: ROSAMAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Josep Aragones Poch
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 73, S 8, H GI 3237, I/A 21 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-17
Empresa: INTU SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alexandre Portavella Fontanals
- Josep Aragones Poch
- Pere Portavella Fontanals
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 35, S 8, H GI 246, I/A 24 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-17
Información de JOSEP ARAGONES POCH
Mostramos los datos de JOSEP ARAGONES POCH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEP ARAGONES POCH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos