PEÑUELAS-PAZ SANCHEZ- CARNERERO MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de PEÑUELAS-PAZ SANCHEZ- CARNERERO MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEÑUELAS-PAZ SANCHEZ- CARNERERO MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORANGE BUSINESS SPAIN SA | Apoderado | 25/01/2019 | |
ORANGE BUSINESS SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 27/12/2018 | |
ORANGE BUSINESS SPAIN SA | Apoderado | 22/03/2017 |
VINCULACIONES DE PEÑUELAS-PAZ SANCHEZ- CARNERERO MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑUELAS-PAZ SANCHEZ- CARNERERO MARIA ISABEL
Empresa: ORANGE BUSINESS SPAIN SA
Apoderado
- Peñuelas-paz Sanchez- Carnerero Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35381 , F 55, S 8, H M 101823, I/A 80 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
Empresa: ORANGE BUSINESS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- De Greef Tom
- Emerson Eoghan
- Eynde Kristiaan Van Den
- Hansell Nicholas
- Koetting Anja
- Lodhi Muhammad Noman Hassan Khan
- Peñuelas-paz Sanchez- Carnerero Maria Isabel
- Weisselberg Gabriele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35381 , F 54, S 8, H M 101823, I/A 79 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Empresa: ORANGE BUSINESS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- De Greef Tom
- De Kobbe Stork Monica
- Eynde Kristiaan Van Den
- Hansell Nicholas
- Koetting Anja
- Lodhi Muhammad Noman Hassan Khan
- Muller-dott Christoph
- Peñuelas-paz Sanchez- Carnerero Maria Isabel
- Weisselberg Gabriele
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35381 , F 54, S 8, H M 101823, I/A 79 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Empresa: ORANGE BUSINESS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- De Greef Tom
- De Kobbe Stork Monica
- Eynde Kristiaan Van Den
- Hansell Nicholas
- Koetting Anja
- Lodhi Muhammad Noman Hassan Khan
- Muller-dott Christoph
- Peñuelas-paz Sanchez- Carnerero Maria Isabel
- Weisselberg Gabriele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35381 , F 52, S 8, H M 101823, I/A 74 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28
Empresa: ORANGE BUSINESS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Greef Tom
- De Kobbe Stork Monica
- Eynde Kristiaan Van Den
- Hansell Nicholas
- Koetting Anja
- Lodhi Muhammad Noman Hassan Khan
- Peñuelas-paz Sanchez- Carnerero Maria Isabel
- Weisselberg Gabriele
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35381 , F 52, S 8, H M 101823, I/A 74 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28
Empresa: ORANGE BUSINESS SPAIN SA
Apoderado
- Peñuelas-paz Sanchez- Carnerero Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27037 , F 225, S 8, H M 101823, I/A 66 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Empresa: ORANGE BUSINESS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Basmadjian Raffi
- Centrone Bernardo
- De Greef Tom
- De Kobbe Stork Monica
- Eynde Kristiaan Van Den
- Hansell Nicholas
- Koetting Anja
- Lodhi Muhammad Noman Hassan Khan
- Peñuelas-paz Sanchez- Carnerero Maria Isabel
- Tran Van Thoan Alain
- Weisselberg Gabriele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27037 , F 221, S 8, H M 101823, I/A 54 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-28
Información de PEÑUELAS-PAZ SANCHEZ- CARNERERO MARIA ISABEL
Mostramos los datos de PEÑUELAS-PAZ SANCHEZ- CARNERERO MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑUELAS-PAZ SANCHEZ- CARNERERO MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos