DE GREEF TOM
Informe ejecutivo de DE GREEF TOM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE GREEF TOM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORANGE BUSINESS SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 27/12/2018 | 07/07/2022 |
ORANGE BUSINESS SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 09/03/2018 | 27/12/2018 |
ORANGE BUSINESS SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/08/2012 | 09/03/2018 |
VINCULACIONES DE DE GREEF TOM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE GREEF TOM
Empresa: ORANGE BUSINESS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- De Greef Tom
- Hansell Nicholas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35381 , F 59, S 8, H M 101823, I/A 92 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
Empresa: ORANGE BUSINESS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35381 , F 54, S 8, H M 101823, I/A 79 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Empresa: ORANGE BUSINESS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35381 , F 54, S 8, H M 101823, I/A 79 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Empresa: ORANGE BUSINESS SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35381 , F 52, S 8, H M 101823, I/A 74 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28
Empresa: ORANGE BUSINESS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35381 , F 52, S 8, H M 101823, I/A 74 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28
Empresa: ORANGE BUSINESS SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27037 , F 221, S 8, H M 101823, I/A 54 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-28
Información de DE GREEF TOM
Mostramos los datos de DE GREEF TOM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE GREEF TOM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos