PEÑA PORCAR ROSA
Informe ejecutivo de PEÑA PORCAR ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEÑA PORCAR ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSIGHTS & CONSULTING KANTAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/11/2018 | 10/08/2021 |
INSIGHTS & CONSULTING KANTAR SL | Apoderado | 03/03/2011 | 22/11/2018 |
INSIGHTS & CONSULTING KANTAR SL | Apoderado | 06/04/2010 | 22/11/2018 |
TAYLOR NELSON SOFRES SA | Apoderado | 06/04/2010 |
VINCULACIONES DE PEÑA PORCAR ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑA PORCAR ROSA
Empresa: INSIGHTS & CONSULTING KANTAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47088 , F 162, S 8, H B 364946, I/A 116 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-08
Empresa: INSIGHTS & CONSULTING KANTAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ayllon Sanchez Richard
- Belenchon Gomez Guillermo
- Casas Esterich Lluis
- De Andres Cuartero Monica
- Fernandez Jimenez Alberto
- Garrido Gomez Rafael
- Gonzalez Jurado Emilio
- Guinovart Mas Barbara
- Izquierdo Martinez Juan Jose
- Marcos Del Moral Francisco Borja
- Marcos Larrinaga Naroa
- Marina Ferramola
- Pariente Rodriguez Manuel
- Peña Porcar Rosa
- Perez Nieto Ricardo Jose
- Porto Gonzalez Julia
- Ramon Arteta Jose
- Relaño Mata Alberto
- Rubio Rabanaque Maria Mercedes
- Sampol Pucurull Monica
- Soriano Ortega Alicia
- Viver Puig Ramon
- Vozmediano Fresno Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 95, S 8, H B 364946, I/A 105 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-08
Empresa: INSIGHTS & CONSULTING KANTAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Almarcha Arias Maria Isabel
- Almarcha Arias Maria Isabel
- Alonso Arevalo Juan Luis
- Aranda Palmero Eva
- Atienza Aledo Julian
- Ayllon Sanchez Richard
- Bachiller Luque Francisco
- Bachiller Luque Francisco
- Belenchon Gomez Guillermo
- Feliu Aymerich Marc
- Feliu Aymerich Marc
- Garcia Mata Angeles
- Garcia Mata Angeles
- Gonzalez Jurado Emilio
- Gutierrez Cazorla Julio
- Gutierrez Cazorla Julio
- Gutierrez Cazorla Julio
- Izquierdo Martinez Juan Jose
- Melero Blanco Jose Luis
- Melero Blanco Jose Luis
- Pariente Rodriguez Manuel
- Peña Porcar Rosa
- Perez Muñoz Cristina
- Pueyo Muñoz Santiago Antonio
- Pueyo Muñoz Santiago Antonio
- Ramirez Alegre Esther
- Ramos Martin Alicia
- Relaño Mata Alberto
- Sobrino Jimenez Victor
- Viver Puig Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46553 , F 94, S 8, H B 364946, I/A 103 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41794 , F 28, S 8, H B 364946, I/A 68 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41794 , F 21, S 8, H B 364946, I/A 57 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-08
Empresa: TAYLOR NELSON SOFRES SA
Apoderado
- Arce Vilardebo Iris
- Arribas De Andres Raquel
- Arroyaga Crespo Maria Carmen
- Berdie Gabas Ana Maria
- Cuellar Barnusell Ricardo
- David Lowden
- Garcia Mata Angeles
- Gutierrez Cazorla Julio
- Juarez Rodriguez Alfonso
- Lopez Rodriguez Antonio
- Lopez Vaquero Rosa Pilar
- Luis Simoes
- Magdaleno Del Rey Susana
- Malgosa Morera Gloria
- Paul Wright
- Peña Porcar Rosa
- Perez Muñoz Cristina
- Perez Ruiz Antonio
- Ramirez Gonzalez Albert
- Ramos Martin Alicia
- Relaño Mata Alberto
- Romero De Tejada Collado Ricardo
- Ros Marcet Pedro
- Sonia Dos Reis Antunes
- Soriano Ortega Alicia
- Valencoso Gilabert Cesar
- Vives Brossa Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40265 , F 28, S 8, H B 24116, I/A 110 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-08
Información de PEÑA PORCAR ROSA
Mostramos los datos de PEÑA PORCAR ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑA PORCAR ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos