PEREZ RUIZ ANTONIO
Informe ejecutivo de PEREZ RUIZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE PEREZ RUIZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS P.M 2000 SL | Socio Unico | 10/11/2021 | |
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS P.M 2000 SL | Administrador Unico | 10/11/2021 | |
CERVECERIA LA CASONA SL | Administrador Solidario | 11/03/2020 | |
NOLO Y RUIZ 2015 SL | Socio Unico | 30/01/2020 | |
NOLO Y RUIZ 2015 SL | Administrador Unico | 30/01/2020 | |
MANTENIMIENTOS ELECTROMECANICOS DE GALICIA SL | Administrador Unico | 25/04/2016 | |
ITSM EXPERTS SL | Socio Unico | 11/01/2016 | |
ITSM EXPERTS SL | Administrador Unico | 11/01/2016 | |
PROYECTOS DE COMERCIO ALIMENTARIO MANCHEGO SL | Administrador Mancomunado | 08/04/2013 | |
ESTUDIO A2 SL | Liquidador | 18/07/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEREZ RUIZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ RUIZ ANTONIO
Empresa: ACCI COCINAS PEREZ SL
Administrador Solidario
- Encarnacion Hernandez Martinez
- Perez Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042 , F 167, S 8, H GR 22144, I/A 4 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-18
Administrador Unico
- Perez Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4420 , F 145, S 8, H A 176904, I/A 1 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-03
Socio Único
- Perez Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4420 , F 145, S 8, H A 176904, I/A 1 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-03
Empresa: FONSOFT INFOCONSULTING SL
Liquidador
- Perez Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 146, S 8, H CA 21781, I/A 6 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-11
Empresa: FONSOFT INFOCONSULTING SL
Administrador Unico
- Perez Ruiz Antonio
Liquidador
- Perez Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 146, S 8, H CA 21781, I/A 6 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-11
Empresa: ANTONIO PEREZ EXCAVACIONES SL
Administrador Solidario
- Caballero Garcia Angela
- Perez Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710, L 474, F 118, S 8, H AB 10461, I/A 3 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-02
Administrador Solidario
- Caballero Garcia Angela
- Perez Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 797, L 561, F 40, S 8, H AB 14658, I/A 2 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-02
Empresa: CERVECERIA LA CASONA SL
Administrador Solidario
- Perez Ruiz Antonio
- Troyano Troyano Fabiola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3974 , F 87, S 8, H A 151650, I/A 2 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-03
Empresa: CERVECERIA LA CASONA SL
Administrador Unico
- Perez Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3974 , F 87, S 8, H A 151650, I/A 2 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-03
Empresa: DELTALIFE FP
Miem.Com.Ctr
- Calvo Casadesus Galo
- Perez Ruiz Antonio
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37444 , F 130, S 8, H M 87846, I/A 45 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ RUIZ ANTONIO
Mostramos los datos de PEREZ RUIZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ RUIZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos