PELLEJA SOLER ANNA
Informe ejecutivo de PELLEJA SOLER ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PELLEJA SOLER ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LALI & ANNA GESTORIA SL | Administrador Unico | 12/12/2022 |
VINCULACIONES DE PELLEJA SOLER ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELLEJA SOLER ANNA
Empresa: LALI & ANNA GESTORIA SL
Administrador Unico
- Pelleja Soler Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48556 , F 28, S 8, H B 588080, I/A 1 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
Administrador Mancomunado
- Pelleja Iracheta Xavier
- Pelleja Monne Maria Del Carme
- Pelleja Soler Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38027 , F 199, S 8, H B 26243, I/A 19 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-08
Administrador Mancomunado
- Pelleja Iracheta Xavier
- Pelleja Monne Maria Del Carme
- Pelleja Soler Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38027 , F 199, S 8, H B 26243, I/A 18 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-08
Administrador Mancomunado
- Pelleja Iracheta Xavier
- Pelleja Monne Maria Del Carme
- Pelleja Soler Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38027 , F 199, S 8, H B 26243, I/A 18 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-08
Administrador Mancomunado
- Pelleja Iracheta Xavier
- Pelleja Monne Maria Del Carme
- Pelleja Soler Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38027 , F 199, S 8, H B 26243, I/A 16 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-08
Administrador Mancomunado
- Pelleja Iracheta Enric
- Pelleja Monne Maria Del Carme
- Pelleja Soler Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38027 , F 199, S 8, H B 26243, I/A 16 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-08
Administrador Mancomunado
- Pelleja Iracheta Enric
- Pelleja Monne Maria Del Carme
- Pelleja Soler Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38027 , F 197, S 8, H B 26243, I/A 13 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-08
Administrador Mancomunado
- Pelleja Iracheta Enric
- Pelleja Monne Maria Del Carme
- Pelleja Soler Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38027 , F 197, S 8, H B 26243, I/A 12 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-08
Administrador Mancomunado
- Pelleja Iracheta Enric
- Pelleja Monne Maria Del Carme
- Pelleja Soler Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38027 , F 197, S 8, H B 26243, I/A 11 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08
Información de PELLEJA SOLER ANNA
Mostramos los datos de PELLEJA SOLER ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELLEJA SOLER ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos